Designa o servidor Antônio Carlos Elias, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de afastamento do titular Francisco de Assis Rocha Neves, de 24/04/2007 à 03/05/2007.
Dispensa, por término de mandado, o Professor Henrique Carlos de Oliveira de Castro e Lia Zanotta Machado das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 24/05/2007. Designa os Professores Mariza Veloso Motta Santos e Henrique Carlos de Oliveira de Castro para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 18/05/2007.
Designa os Professores Luiz Severino Macedo de Oliveira e Roberto de Góes Ellery Júnior, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, na Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, a partir de 24/05/2007.
Designa os Professores Mamede Said Maia Filho e Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, na Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Direito, a partir de 24/05/2007.
Designa a Professora Anadergh Barbosa de Abreu Branco, para exercer a função de Membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Saúde, a partir de 24/05/2007.
Designa os Professores Aida Fadel e Marco Alfredo Di Lascio, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 24/05/2007.
Designa os servidores Rita de Cássia Oliveira e Francisco Kleber Martins de Azevedo para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Restaurante Universitário, a partir de 25/05/2007.
Designa as Professoras Isa Gomes Jorge de Avellar e Lilia Hitomi Tanaka Gonçalves, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Química, a partir de 25/05/2007.
Designa os Professores José Eduardo Pereira Soares e Fermeval Aparecido do Carmo para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Geociências, a partir de 25/05/2007.
Designa os Professores Tânia Regina Pacheco Fernandes e Jonas de Nóbrega para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Letras, a partir de 25/05/2007.
Designa os Professores Virgínia Tiradentes Souto e Evandro Renato Perotto para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Artes, a partir de 25/05/2007.
Designa os Professores Daniel Muller e Oyanarte Portilho para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Física, a partir de 25/05/2007.
Designa o senhor José Celi Neto, para exercer a função de Coordenador de extensão da Faculdade de Educação Física.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder inteiramente como Decana de Pesquisa e Pós-graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 23/05/2007 a 25/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa a servidora Glória Rejânia Taveres Felício, ocupante do cargo de Contínuo, para exercer a função de Secretária de graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 01/06/2007.
Dispensa, a pedido, o Professor Pedro Sadi Monteiro da função de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 20/06/2007. Designa a Professora Dâmaris Silveira para a função de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 20/06/2007.
Dispensa, a pedido, a partir de 21/06/2007, a Professora Elenice Maria Ferraz da função de Membro suplente do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Medicina. Designa, a partir de 21/06/2007, o Professor Albino Verçosa de Magalhães, à função de Membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Medicina.
Dispensa, a pedido, as Professoras Maria Cecília Filgueiras Lima Gabriele e Ana Elizabete de Almeida Medeiros, das funções de Membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, como representante do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 21/06/2007. Designa, os Professores Oscar Luis Ferreira e Reinaldo Guedes Machado, às funções de Membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, como representante do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 21/06/2007.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do gabinete do reitor, durante o período de férias da titular Maria Jaci Toffano, de 09/07/2007 a 23/07/2007.
Designa Oyanarte Portilho e Júnio Márcio Rosa Cruz, Professores, às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Física, a partir de 21/09/2006.
Designa Marisete Peralta Safons, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 12/09/2006.
Designa os professores Tarcísio Mariano da R. Filho e José Eduardo Martins como membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Física, a partir de 03/08/2006.
Designa a professora Maria Lucília dos Santos para a função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Química, a partir de 09/08/2006.
Designa Lúcia Maria da Graça Rabelo da Assunção, Psicólogo, para responder como Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o afastamento do titular Norai Romeu Rocco, de 31/07/2006 a 05/08/2006, Memorando INT nº 275/2006.
Designa Alcilene Santana de Lima, Administradora, para exercer a função de Gerente Administrativo do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 11/07/2006, Portaria GAB/HUB nº 84/2006.
Designa Waleska Valença Manyari , Professor Assistente, para exercer a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Geografia a partir de 07/08/2006. Memorando GEA nº 140/2006.
Designa Ivan Alves de Freitas, Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Ciência da Informação e Documentação, durante as férias da titular, Maria de Fátima Procópio, a partir de 14/08/2006 a 23/08/2006, UnBDOC nº 56811/2006.
Designa Vinícius Machado de Lima, Médico, para exercer a função de Chefe do Centro de Clínicas Médicas no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 28/07/2006. Portaria GAB/HUB nº 98/2006.
Designa Jaqueline Ferreira Sarmento, Administradora, para responder como Chefe do Serviço de Planejamento Orçamentário do Decanato de Administração, durante as férias do titular Sérgio da Costa Ferreira, de 04/09/2006 a 23/09/2006. Memorando DOR nº 29, de 17/08/2006.
Designa Fabiana Paulo do Nascimento, Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária do Decanato de Graduação, a partir de 18/08/2006. Memorando DEG nº 204, de 18/08/2006.
Designa Marcelo da Silva de Araújo Tavares, Professor Adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante as férias do titular Balsem Pinelli Júnior, de 02/10/2006 a 16/10/2006.
Designa Veruska Albuquerque Pacheco, Assistente em Administração, para responder como Assistente de Apoio a Pesquisa do Decanatado de Pesquisa e Pós-Graduação, durante a licença capacitação do titular Donizetti Ramos de Oliveira, de 18/09/2006 a 17/10/2006.
Designa Vanderlan Bittencourt Rodrigues, Técnico em Eletrônica, para exercer a função de Coordenador Técnico do Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos, a partir de 1º/10/2006.
Designa Wagner Fontes, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Local do Curso de Graduação de Ciências Biológicas a Distância do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 1º/09/2006.
Designa Menelick de Carvalho Netto, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Direito, a partir de 05/09/2006.
Designa o servidor Jaime Gonçalves de Almeida, ocupante do cargo de Professor magistério superior, para exercer a função de Diretor do Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais, a partirde 14/05/2007.
Designa o servidor Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário, para responder como Diretor da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Maria José Moreira Serra da Silva, de 21/05/2007 à 04/06/2007.
Designa Ana Teresa Athayde Colnago, Cláudio Antonio Pires Leandro, Ivan Ribeiro Valério dos Santos, José Geraldo Ribeiro da SIlva, Luciana Vieira Coutinho Ferreira e Simone Pinheiro Barros para representarem, até 10/11/2008, a Fundação Universidade de Brasília perantes as Unidades Auaneiras da Secretaria da Receira Federal,na 1º Região Fscal, 7º Região Fiscal e 8 º Região Fiscal (Delegacias, Inspetorias, Alfândegas.
Dispensa, a pedido, a Professora Dulce Maria Gilgueira de Almeida Suassuna da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 17/05/2007. Designa o Professor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 17/05/2007.
Designa o servidor Walter Antunes Barrense, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Administração da Biblioteca Central (FG-1), durante o período de férias do titular Eudásio Moreira de Souza, de 06/08/2007 a 20/08/2007.
Designa o servidor Paulo Augusto Pettenuzzo de Britto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Gestão do Agronegócio, da Faculdade de Planaltina (FG-1), a partir de 01/05/2007.
Designa a servidora Elza Ferreira Noronha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora Adjunta de Serviços Assistênciais do Hospital Universitário de Brasíiia (CD-4), durante o período de férias do titular Gustavo Adolfo Sierra Romero, de 09/07/2007 a 22/07/2007.
Dispensa, por término de mandato, as professoras Denise Imbroisi e Joice de Aguiar Baptista das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Química, a partir de 17/08/2007. Designa os professores Lilia Hitomi Tanaka Gonçalves e Carlos Kleber Zago de Andrade para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Química, a partir de 17/08/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas (CD-4), durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 31/08/2007 a 07/09/2007.
Designa a servidora Célia Regina Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, paía exercer a função de Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central (FG-3), a partir de 3/09/2007.
Designa o servidor Ricardo Bentes de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Decano de Pesquisa e Pós-Graduação (CD-3), durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 28/08/2007 a 31/08/2007.
Designa o servidor Wilson Trajano Filho, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Antropologia, a partir de 06/08/2007.
Designa o servidor Wilson Trajano Filho, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Antropologia (FG-2), a partir de 06/08/2007.
Designa a servidora Maria José Moreira Serra da Silva/Biblioteca Central da Universidade de Brasília à função de membro suplente do Conselho Universitário, como representante de Órgãos Complementares.
Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para exercer a função de Chefe do Serviço de Base de Dados do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Designa o servidor Paulo Carlos Du Pin Calmon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós- Graduação do Departamento de Administração, a partir de 15/10/2007.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicólogo/Área, para responder como Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais (CD-4), durante o período de afastamento do titular Noraí Romeu Rocco, de 20/10/2007 a 10/11/2007.
Designa a servidora Tânia Milca de Carvalho Malheiros, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central (FG-3), durante o período de férias da titular Célia Regina Silva, de 3/12/2007 a 21/12/2007.
Designa o servidor Renato de Oliveira Resende, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Biologia Molecular do Departamento de Biologia Celular (FG-2), a partir de 01/08/2007.
Designa a servidora Nélia Rodrigues Del Bianco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora da Faculdade de Comunicação, a partir de 01/09/2007.
Designa a servidora Maria da Glória Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Enfermagem (FG-1), a partir de 01/08/2007.
Designa o servidor Erico Paulo Siegmar Weidle, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Reitor da Universidade de Brasília (CD-1), durante o primeiro dia de férias do titular Timothy Martin Mulholland, em 18/07/2007.
Designa o servidor Rubens Mota Campos, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Decano de Assuntos Comunitários (CD-3), durante o período de férias do titular Pedro Sadi Monteiro, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Maria Amélia Biagio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 16/07/2007 a 19/07/2007.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 731/2007, que designou Jaqueline Fernandes para o cargo de Diretora da Escola de Capacitação de Adolescentes, vinculada ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Carlos Pedrosa Angeleas (CPF 184226241-68) para representar a Fundação Universidade de Brasília perante a Prefeitura de Fortaleza no que diz respeito à Tomada de Preços 003/2007 - contratação de empresa para realização de pesquisa sobre exploração sexual infanto-juvenil no turismo de Fortaleza - oferecendo poderes como representante para tal procedimento.
Designa o servidor Jorivê Sardinha da Costa, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para exercer a função de Coordenador de Integração Universidade-Instituição de Ensino da Diretoria Técnica de Extensão (FG-1), a partir de 01/08/2007.
Designa o servidor Vivalde Raimundo de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Transportes do Hospital Universitário de Brasília (FG-2), durante o período de férias do titular Pedro Jézu de Andrade e Souza, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa o servidor Paulo César Nascimento, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Graduação do Instituto de Ciência Política,a partir de 19/11/2007.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 28/06/2007 a 18/07/2007.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciência Exatas, durante o período de férias do titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 16/07/2007 a 25/07/2007.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de máquina copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/07/2007 a 11/07/2007.
Designa os Professores Carlos Henrique Rocha e Wellington Louranço de Almeida, para exercerem, respectivamente, as funções de Membro titular e suplente da Câmara de Assuntos Comunitários, como representante da UnB - Faculdade de Planaltina. O Ato da Reitoria nº 1056/2007 em vigor a partir de 10/07/2007, revogadas as disposições em contrário.
Designa Hercy Pessoa Barbosa Rodrigues, técnica requisitada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, para exercer a função de Secretária do Serviço de Assistência Médica do Decanato de Assuntos Comunitários, a partir de 01/07/2007.
Designa o servidor José da Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da Faculdade de Comunicação (CD-4) durante o período de férias da titular Dácia Ibiapina da Silva, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor Wilson Trajano Filho, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Chefe do Departamento de Antropologia (FG-1) durante o período de férias da titular Lia Zanotta Machado, de 19/07/2007 a 07/08/2007.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física (FG-2) durante o período de férias da titular Ana Cristina de David, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Eliete Neves da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Odontologia (FG-1) durante o período de férias do titular Antonio Carlos Elias, de 01/07/2007 a 04/08/2007.
Designa o servidor Pedro Vieira da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para exercer a função de Assistente do Decanato de Assuntos Comunitários apartir de 5/12/2007.
Designa o servidor Luiz Lucena de Meio, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Encarregado de Projetos do Centro de Excelência em Turismo a partir de 7/12/2007.
Designa a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Osmar Benetis, de 3/12/2007 a 22/12/2007.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Diretora interina do Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes, pelo período de 15/12/2007 a 25/3/2008.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Gabinete do Reitor durante o período de férias da titular Maria Jaci Toifano, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Registro e Documentação da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular José Candido Rocha, de 2/1/2008 a 21/1/2008.
Designa o servidor José Curcino de Morais Sobrinho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor da Fazenda Agua Limpa, durante o período de férias do titular Robson Figueiredo Cunha, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designar a servidora Josilene Albino de Freitas Lima, ocupante do cargo de Enfermeiro/Area, para responder como Chefe do Centro de Enfermagem em Tratamento Intensivo do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Claudiney Rodrigues Alves, de 15/12/2007 a 29/12/2007.
Designar o servidorecker João Carlos H Zambrano, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade do Agronomia e Medicina Veterinária, durante o período de férias do titular Max da Costa Oliveira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Susana Madeira Dobai Jordan, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Audiovisuais e Publicidade.
Designa a servidora Selma Regina Nunes Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Audiovisuais e Publicidade.
Designa a servidora Francisca das Chagas Morais, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Assistente do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Valdeci da Silva Reis, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Vilma Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenadora de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de licença prêmio e férias 1 do titular Afonso de Souza, de 19/11/2007 a 22/12/2007.
Designa a servidora Lurdes Teresa Lopes Jorge, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe, pro tempore, do Departamento de Lingüística, Português e Línguas CIássicas, a partir de 05/09/2007.
Designa o professor Alexandre Bernardino Costa para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Direito, a partir da data 10/10/2007.
Designa a servidora Angélica Guedes Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária do Departamento de Serviço Social (FG-4), a partir de 12/10/2007.
Designa a servidora Maria Fernanda Nince Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1), durante os períodos de afastamento da titular Silviene Fabiana de Oliveira, de 19/08/2007 a 27/08/2007 e de 03/09/2007 a 06/09/2007.
Designa os professores Cristina Massot Madeira Coelho e Antônio Villar Marques de Sá para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho da Faculdade de Educação, a partir da data 28/09/2007.
Designa a servidora Marilde Loioia de Menezes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Ciência Política (FG-1).
Designa o servidor Maurílio Alves da Rocha, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Gerente do Cadastro Funcional da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 12/3/2008.
Designa o servidor Juvenil Enrique Cares, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Chefe do Departamento de Fitopatologia (FG-1), durante o período de férias da titular Marisa Alvares da Silva Velloso Ferreira, de 7/2/2008 a 12/2/2008.
Designar o servidor Domingos Sávio Spezia, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Centro de Excelência em Turismo.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 3/3/2008 a 12/4/2008.
Dispensar, a pedido, os professores Lúcia Helena Soares e Silva e Renato de Oliveira Resende (CEL) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas; Designa os professores Jaime Martins de Santana (CEL) e Zulmira Guerrero Marques Lacava (GEM) para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Ariuska Karla Barbosa Amorim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a professora Ariuska Karla Barbosa Amorim, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Designa a Marilúcia Rocha Almeida Picanço, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Centro de Clínicas Pediátricas do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Dioclécio Campos Júnior.