Designa o Administrador Rubens Mota Campos para a função de Diretor da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS), a partir 24/11/2005.
Designa a Professora Adjunta Dirce Guilhem de Matos para exercer a função de Diretora temporária, ou pro tempore, da Faculdade de Ciências da Saúde (FS), a partir de 14/11/2005.
Designa a Técnica de Tecnologia da Informação Elisabeth de Araújo Ferreira, a partir de 05/12/2005, para exercer a função de Diretora de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Designa a senhora Rita de Cássia Oliveira, matrícula SIAPE nº 6403857, à função de Diretora do Restaurante Universitário (RU), a partir de 02/12/2005.
Designa o servidor José Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) da FAC/Faculdade de Comunicação, durante o período de férias da Professora Dácia Ibiapina da Silva.
Designa o servidor Andrey Rosenthal Schlee, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4), pro tempore, da FAU/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Designa a Técnica em Assuntos Educacionais Eleny do Nascimento, para responder como Diretora da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), durante o período de férias do servidor Arnaldo Carlos Alves, de 09/01/2006 a 07/02/2006.
Designa o Professor Adjunto Jorge Henrique Cabral Fernandes, a partir de 16/12/2005, à função de Diretor da Diretoria de Governança do Conhecimento, Informação e Tecnologia da Informação (DGCIT).
Retifica o Ato da Reitoria nº 23/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Designa a Professora Glória Pacia Fraguas Vazquez Gomes, para exercer a função de Diretora da Escola de Extensão, a partir de 17/01/2006.
Designa a Professora Assistente Glória Pacita Fráguas Vazquez Gomes, para responder como Diretora da Escola de Extensão, durante o período de férias da titular Maria Aparecida Godoy Soler Pajanian, de 02/01/2006 a 16/01/2006.
Reconduz a partir da data de 19/04/2006 o servidor Álvaro Ferraz Filho ocupante do cargo de Professor Titular MS à função de Diretor do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada.
Dispensa, por aposentadoria, da função de Diretor da Faculdade de Direito, o Professor Assistente, Dourimar Nunes de Moura.
Designa para a função de Diretor do Campus Avançado da Universidade de Brasília em Planaltina, o Professor Doutor, Fernando Jorge Rodrigues Neves.
Nomeia para função de Diretora do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas Latinas, a Professora Doutora, Ana Maria Fernandes.
Designa a servidora Carmen Regina Mendes de Araújo Correia, ocupante do cargo de Engenheira Agrônoma, para exercer a função de Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Designa de 03/07/2006 a 17/07/2006, a servidora Marisa Bräscher Basílio Medeiros, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, durante férias do titular César Augusto Tibúrcio Silva.
Designa de 10/07/2006 a 16/07/2006, o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor de Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa de 28/06/2006 a 30/06/2006 e de 09/07/2006 a 19/07/2006, a servidora Olgamir Francisco de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Centro de Educação a Distância, durante períodos de afastamento do titular Bernardo Kipnis.
Designa de 04/07/2006 a 02/08/2006, o servidor Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Diretor da Biblioteca Central, durante licença capacitação da titular Maria José Moreira Serra da Silva.
Designa a servidora Maria de Fátima Chaves Moura, ocupante do cargo de Técnico em Arquivo, para responder como Diretora (FG-1) do Centro de Documentação da UnB, durante o período de férias do titular José Carlos Andreoli, de 10/12/2006 a 19/12/2006.
Designa o servidor Walter Antônio Teixeira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Orçamento (CD-4) do Decanato de Administração, durante o período de férias do titular Fernando Soares dos Santos, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Mauro Henrique de Castro, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor José Matias Pereira, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor do Centro de Educação a Distância.
Designa a servidora Wilma Maria Coelho Araújo, ocupante do cargo de Professor associado, para responder como Diretora do Centro de Excelência em Turismo, durante o período de férias da titular Núvia David Macedo, de 17/01/2007 a 06/02/2007.
Designa a servidora Ednalva Fernandes Costa de Morais, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, durante o período de férias do titular Luis Afonso Bermudez, de 29/01/2007 a 13/02/2007.
Designa o servidor Doulival Rodrigues Pereira, ocupante do cargo de Economista, para responder como Diretor da Escola de Extensão, durante o período de férias da titular Glória Pacita Fragas Vázquez Gomes, de 22/01/2007 a 05/02/2007.
Cria, na estrutura organizacional do Decanato de Extensão, o Centro Interdisciplinar de Formação Continuada (INTERFOCO), constitui o seu Comitê Gestor, e dá outras providências. O Centro Interdisciplinar de Formação Continuada tem por objetivo: planejar, executar e apoiar processos de formação continuada, cursos e minicursos de extenso nas diversas áreas do conhecimento produzido pela UnB; prestar serviços à FUB/UnB e à comunidade externa, mediante atividades de formação continuada e de extensão; organizar e realizar atividades de formação continuada em geral, bem como prestar assessoramento e consultoria; proceder a avaliação das atividades, identificando relevância, prioridade e coerência com os objetivos formulados. Na sua estrutura organizacional o INTERFOCO terá um Comitê Gestor, composto pelos Diretores das Unidades Acadêmicas e dos Centros, manifestamente envolvidos com a formação profissional - objeto da atenção do INTERFOCO - em cada novo projeto, respeitando-se a representatividade das áreas do conhecimento: exatas, da vida, sociais, humanas, educação presencial e a distância. O Comitê Gestor desempenhará as seguintes funções: propor o Regimento Interno do Centro e suas modificações posteriores; regulamentar, no âmbito do Centro, as normas baixadas por instâncias superiores; analisar, emitir parecer e aprovar projetos de cursos e programas de extensão, propostas pelo Centro; opinar sobre outros assuntos, quando solicitado. O Comitê Gestor tem o prazo de 365 dias, a contar da data de assinatura deste Ato, para submeter à aprovação da Administração Superior da UnB, a proposta de Regimento Interno e de estrutura do INTERFOCO, que será adequada, oportunamente, aos novos padrões organizacionais a serem definidos para a UnB. Os membros do Comitê Gestor do INTERFOCO desempenharão suas funções sem prejuízo de suas atividades acadêmicas e/ou administrativas. Extingue, da estrutura organizacional do Decanato de Extensão, a Escola de Extensão.
Designa a senhora Vera Margarida Lessa Catalão, docente requisitada da SEEDF, para exercer a função de Diretora do Núcleo da Agenda Ambiental da UnB do Decanato de Extensão.
Designa a servidora Nilce Santos de Melo, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretora de Acompanhamento e Integração Acadêmica, sem prejuízo de suas atribuições, a partir de 04/05/2007.
Designa o servidor Antônio Carlos Elias, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de afastamento do titular Francisco de Assis Rocha Neves, de 24/04/2007 à 03/05/2007.
Designa o servidor Jaime Gonçalves de Almeida, ocupante do cargo de Professor magistério superior, para exercer a função de Diretor do Centro de Pesquisa e Aplicação de Bambu e Fibras Naturais, a partirde 14/05/2007.
Designa o servidor Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário, para responder como Diretor da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Maria José Moreira Serra da Silva, de 21/05/2007 à 04/06/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas (CD-4), durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 31/08/2007 a 07/09/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de férias do titular Estevão Chaves de Rezende Martins, de 5/11/2007 a 19/11/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Henrique Marques da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto,da função de Diretor, pro tempore, da UnB-Faculdade de Planaltina, a partir de 1Q/12/2007.
Designa a servidora Maria Amélia Biagio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 16/07/2007 a 19/07/2007.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 731/2007, que designou Jaqueline Fernandes para o cargo de Diretora da Escola de Capacitação de Adolescentes, vinculada ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Edivanildo de Albuquerque Martins, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Desenvolvimento Social durante o período de férias do titular Rubens Mota Campos, de 2/1/2008 a 18/1/2008.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 28/06/2007 a 18/07/2007.
Designa o servidor José da Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da Faculdade de Comunicação (CD-4) durante o período de férias da titular Dácia Ibiapina da Silva, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Diretora interina do Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes, pelo período de 15/12/2007 a 25/3/2008.
Designa o servidor José Curcino de Morais Sobrinho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor da Fazenda Agua Limpa, durante o período de férias do titular Robson Figueiredo Cunha, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Marilde Loioia de Menezes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Ciência Política (FG-1).
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 3/3/2008 a 12/4/2008.
Designa a Cláudia Estrêla Pôrto, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de afastamento do titular Andrey Rosenthal Schlee.
Designa a Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros.
Designa a Christine Souza Martins, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa o Moisés VilIamil Balestro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da UnB-Faculdade de Planaltina, durante o período de afastamento do titular Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril.
Prorroga o afastamento do Estevão Chaves de Rezende Martins das atribuições de Diretor do Instituto de Ciências Humanas para participar de concurso para o cargo de Professor Titular.
Designa o Brasilmar Ferreira Nunes, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Sociais, durante o período de afastamento do titular Gustavo Sérgio Lins Ribeiro.
Autoriza o afastamento da Maria Ângela Guimarães Feitosa, ocupante do cargo de Professor Associado MS, das atribuições de Diretora do Instituto de Psicologia pelo período de 12/5/2008 a 20/5/2008, a fim de participar do concurso para o cargo de Professor Titular do Instituto de Psicologia.
Designa o Cláudio Vaz Tôrres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa.
Designa a Maria Bernadete Cota Rolins, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora do Centro de Documentação da UnB, durante o período de licença médica do titular José Carlos Andreoli.
Designa a Senhora Rosana Andréa Costa de Castro, ocupante do cargo de Diretora de Esporte, Arte e Cultura, para responder como Decana de Assuntos Comunitários, durante o período de afastamento do titular Pedro Sadi Monteiro.
Designa a servidora Eliane Mendes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da UnB-Faculdade de Planaltina, durante o período de afastamento do titular Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril.
Reconduz o servidor Iran Junqueira de Castro, ocupante do cargo de Profesor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Educação Física (FEF).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, o senhor Robson Figueiredo Cunha para exercer a função de Diretor (CD-4) da Fazenda Água Limpa (FAL).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, o servidor Lúcio Carlos Andrade Borges, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para exercer a função de Diretor (CD-4) do Centro de Informática (CPD).
Designa a servidora Clarimar Almeida Valle, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista., para exercer a função de Diretora (CD-4) da Biblioteca Central (BCE).
Exonera a pedido, a senhora Denise de Aragão Costa Martins, do cargo de Diretora (CD-4) do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional (CADE).
Dispensa, a pedido, a servidora Inês Sabioni Resck, Ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Diretoria (FG-1) do Instituto de Química.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Henryk Siewierski, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Letra (IL).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a senhora Rosana Andréa Costa de Castro, à função de Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura (DEA).
Dispensa, por término de mandato, a servidora Lynn Dee Silver, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretora pro tempore da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Gaspar, ocupante do cargo de Professor Titular, da função de Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o servidor Érico Paulo Siegmar Weidle, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Diretor do Centro de Planejamento.
Designa o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) pro tem pore da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, a pedido, o servidor Benício Viero Schmidt, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Diretor (FG-1) do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas (CEPPAC).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Cícero Lopes da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária/FAV.
Dispensa, a pedido, o servidor Hugo Nicolas Nazareno, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada/CIFMC.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Antônio Luciano de Almeida Fonseca, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) do Instituto de Física/IF.
Designa a servidora Suzete Venturelli, ocupante do cargo de Professora AdjuntaMS, para exercera função de Diretora (CD-4) do Instituto de Artes/lDA.
Designa a servidora Ivonw Rezende Diniz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Biológicos (IB).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Educação/FE.
Designa a servidora Haydée Werneck Poubel, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Francisco Sales de Lucena, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha, com lotação na Diretoria do Restaurante Universitário.
Reconduz, a partir de 01/08/2002, o servidor Marcel Burztyn, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável.
Dispensa, por término de mandado, o servidor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Diretor pro tempore do Instituto de Física.
Torna sem efeito a publicação do Ato da Reitoria nº 613/2002, que designou o servidor Antônio Cleves Nunes Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4), ocorrida no DOU do dia 24/4/2002.
Dispensa, a pedido, a servidora Aparecida Miranda Cunha, ocupante do cargo de Psicóloga, da função de Diretora do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional.
Designa o servidor Paulo Castilho Lima, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor, temporariamente, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 01/01/2003.
Autoriza a cessão do Professor Antônio José Barbosa para ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Política da Educação Fundamental da Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação, com ônus para a origem.
Designa o servidor Mauro Moura Severino para exercer, de 14/11/2001 a 14/11/2005, a função Diretor Acadêmico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Designa servidora Anelise Weihgartner Ferreira, ocupante do cargo de Assistente Social, para exercer a função de Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina/Cal, durante a Licença Capacitação da servidora Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira, no período de 1/4/2003 a 15/5/2003.
Proceder à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Evandra Cristina de Castro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativa, com lotação na Direção da Faculdade de Educação, a partir de 18/6/2003.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Irani da Silva Mota, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 26/6/2003.
Exonerar, a pedido, o Senhor Vamireh Chacon de Albuquerque Nascimento da função (CD-4) de Diretor do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais/1 PR.
Designa o servidor Bernardo Kipnis para exercer a função de diretor-geral do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Designa o servidor Antônio César Pinho Brasil Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (FG-1) do Centro de Desenvolvimento Sustentável/CDS.
Torna sem efeito a publicação do Ato da Reitoria n° 1283/2003, ocorrida no DOU do dia 13/06/2003, que designou a servidora Geralda Dias Aparecida, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina.
Designa a servidora Lúcia Maria da Graça Rabelo de Assunção, ocupante do cargo de Psicóloga, para exercer a função de Diretora (CD-4) da INT/Assessoria de Assuntos Internacionais, durante o período de férias do servidor José Flávio Sombra Saraiva, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.
Dispensa, a pedido, a servidora Lúcia Merces de Avelar, ocupante do cargo de Professora Titular MS, da função de Diretora (FG-1), pro tempore, do IPOL/lnstituto de Ciência Política.
Nomeia a Senhora Geralda Dias Aparecida para exercer a função da Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina, do Decanato de Extensão.
Designa o servidor Mauro Henrique de Castro para exercer a função de Diretor (CD-4), pro tempore, do CPD/Centro de Informática da UnB/Universidade de Brasília.
Designa a servidora Lourdes Maria Bandeira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do ICS/Instituto de Ciências Sociais.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Richard Renz, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Direção do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 04/08/2003.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Rosângela Rodrigues de Araújo Fraga, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha, com lotação na Diretoria do Restaurante Univeristário, a partir de 02/08/2003.