Designa a Professora Adjunta Maria Aparecida Godoy Solar Pajanian, a partir de 14/11/2005, à função de Diretora, pro tempore ou temporária, da Escola de Extensão (EXE).
Delega competência ao Diretor do Centro de Planejamento Oscar Niemeyer (CEPLAN) para assinar contratos de execução de serviços e de obras novas, localizadas nas áreas internas e externas da Fundação Universidade de Brasília (FUB), procedendo ao seu acompanhamento e supervisão. O Ato da Reitoria nº 1592/2005 descreve as atribuições da CEPLAN. O referido Ato entra em vigor a partir de 20/12/2005, e revoga disposições em contrário.
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, Professora Adjunta MS, a exercer a função de Diretora da Diretoria Técnica de Extensão a partir de 12/12/2005.
Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação, durante o período de férias do titular Erasto Fortes Mendonça, de 02/01/2005 a 31/12/2005.
Dispensa a Professora Maria Aparecida Godoy Soler Pajanian, da função de Diretora da Escola de Extensão, a partir de 17/01/2006.
Designa a servidora Maria da Glória Fernandes Reis, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura, durante o período de férias da titular Rosana Andréa Costa de Castro, de 01/02/2006 a 28/02/2006.
Dispensa o Professor Titular Iran Junqueira de Castro da função de Diretor pro tempore da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Dispensa por término de mandato o servidor Nielsen de Paula Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares.
Designa servidor Claúdio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, período de 19/06/2006 a 21/06/2006.
Reconduz servidor José Renato Junqueira Borges, ocupante do cargo de Professor titular MS, à função de Diretor do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa de 17/07/2006 a 23/07/2006, o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa a servidora Sônia Maria Ranincheski, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretora do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobra as Américas, a partir de 4/10/2006.
Autoriza o afastamento, a pedido, de Wilton Barroso Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, das atribuições de Assessor do Reitor (CD-4) no período de 27/11/2006 a 8/12/2006, a fim de participar da campanha ao cargo de Diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Laura Maria Coutinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora (CD-4) da Faculdade de Educação, durante o período de férias da titular Inês Maria Marques Zanforlin de Pires de Almeida, de 16/11/2007 a 18/11/2007.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de férias da titular Mário Diniz de Araújo Neto, de 16/01/2007 a 06/02/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Bernardo Kipnis, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Diretor do Centro de Educação a Distância.
Designa a servidora Albanete Alves Burity, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretora do Centro de Excelência em Turismo, durante o período de férias da titular Núvia David Macedo, de 08/01/2007 a 16/01/2007.
Designa a servidora Elaine de Almeida Ribeiro Mendes, ocupante do cargo de Administradora, para exercer a função de Diretora (CD-4), pro tempore, da Diretoria Adjunta de Assuntos Administrativos do HUB/Hospital Universitário de Brasília, a partir de 10/08/2005.
Designa a servidora Maria Bernadete Cota Rolins, para responder como Diretora do Centro de Documentação da UnB, durante o período de férias do titular José Carlos Andreoli, de 5/11/2007 a 14/11/2007.
Designa o servidor Jeiferson Higino Dantas para responder como Diretor da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Maria José Moreira Serra da Silva, de 3/12/2007 a 17/12/2007.
Designa o servidor Francisco Kleber Martins de Azevedo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Restaurante Universitário, durante o período de licença médica da titular Rita de Cássia Oliveira, de 8/10/2007 a 22/10/2007.
Autoriza a cessão do Professor Roberto Ventura Santos, para ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Geologia e Produção Mineral, da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, pelo prazo de dois anos.
Designa o servidor Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Diretor, pro tempore, da UnB-Faculdade de Planaltina, a partir de 1°/12/2007.
Designa a Professora Ângela Maria de Oliveira Almeida para exercer a função de Diretora do Centro Internacional de Pesquisa em Representações e Psicologia Social, a partir de 20/11/2007.
Designa o servidor Reynaldo Felipe Tarelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor da Clínica Odontológica e Farmácia Escola, sem prejuízo de suas atribuições.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretor da Faculdade de Tecnologia,durante o período de férias do titular Humberto Abdalla Júnior, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa o servidor Júlio César Goulart Garay, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor da Secretaria de Administração Acadêmica, durante o período de férias do titular Arnaldo Carlos Alves, de 22/1/2008 a 5/2/2008 e de 27/2/2008 a 13/3/2008.
Designa a Professora Jeanine Maria Felfili Fagg para exercer a função de Diretora do Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas Degradadas da Universidade de Brasília.
Designa a servidora Mariangela da Cunha Rodovalho, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Diretora do Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (FG-1), durante o período de férias do titular Francisco Assis Lima, de 04/07/2007 a 31/07/2007.
Designa o servidor David Renault da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor da Faculdade de Comunicação (CD-4), a partir de 01/09/2007.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder corno Diretor do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 01/08/2007 a 15/08/2007.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 24/07/2007 a 30/07/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Jurandir Rodrigues de Souza, oupante do cargo de Professor associado, da função de Diretor da Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica, a partir de 04/05/2007.
Designa o servidor Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor titular, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo, de 03/05/2007 a 11/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcel Bursztyn, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, a partir de 01/07/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor José Matias Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Centro de Educação a Distância (FG-1), a partir da data 10/10/2007.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 24/08/2007 a 02/09/2007.
Designa o Professor Murilo César Oliveira Ramos (JOR/FAC), ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Diretor do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações (CCOM), a partir de 15/08/2007.
Designa o servidor José Ricardo Peixoto, ocupante do cargo de Professor associado, para responder como Diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, durante o período de férias do titular Ricardo Titze de Almeida, de 02/01/2007 a 15/01/2007.
Designa o servidor Paulo Celso dos Reis Gomes, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Diretor do Centro Interdisciplinar de Formação Continuada, a partir 02/03/2007.
Designa, a servidora Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira, ocupante do cargo de Professor magistério superior, para responder como Diretora, pro tempore, do Hospital Universitário de Brasília, no período de 19/04/2007 à 23/04/2007, sem prejuízo de suas atribuições como Diretora adjunta de Ensino e Pesquisa do HUB.
Reconduz o servidor Andrey Rosenthal Schlee, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 20/04/2007.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa a servidora Ednalva Fernandes Costa de Morais, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Diretora do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico durante o período de férias do titular, Luís Afonso Bermúdez, de 2/1/2008 a 16/1/2008.
Dispensa o Professor Henryk Siewierski da função de Diretor da Editora UnB.
Designa o Alcides Costa Vaz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Relações Internacionais, durante o período de afastamento do titular Eiiti Sato.
Autoriza o afastamento do Estevão Chaves de Rezende Martins, ocupante do cargo de Professor Associado MS, das atribuições de Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a fim de participar de concurso para o cargo de Professor Titular do Departamento de História.
Dispensa o Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, da função de Diretor do Centro de Informática.
Dispensa o Henrique Ewerton Pires, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Dispensa o José Renato Junqueira Borges, ocupante do cargo de Professor Titular, da função de Diretor do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa o senhor Cláudio Oliveira Arantes, ocupante do cargo de Arquiteto e Urbanista, para responder como Diretor do Centro de Planejamento, durante o período de afastamento do titular Alberto Alves de Faria.
Designa o servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (CD-4), durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa a servidora Lilian Marly de Paula, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de férias do titular Francisco de Assis Rocha Neves, de 18/2/2008 a 18/3/2008.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Sueli Soares Felipe, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa o servidor Humberto Abdalla Júnior, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de TécnoIogia/FT.
Designa o servidor Erasto Fortes Mendonça, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Educação/FE.
Dispensa, a pedido, o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) pro tempore, do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Dispensa, a pedido, o servidor Marco Aurélio de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Núcleo de Educação a Distância (FG-1) do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância/CEAD.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Evelyne da Rocha Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Contínuo, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal.
Designa o servidor Arnaldo Carlos Alves, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Diretoria de Assuntos Acadêmicos/DAA.
Designa o servidor Everaldo Anastácio Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária/FAV.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria das Graças Torres da Paz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Diretora (CD-4) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa a servidora Maria Ângela Guimarães Feitosa, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa o servidor Álvaro Ferraz Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada/CIFMC.
Dispensa, a pedido, o servidor Henryk Siewierski, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4), pro tempore, do Instituto de Letras (IL).
Designa o servidor Marçal de Oliveira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (FG-1) do Instituto de Química (IQ).
Nomea, o senhor Vamireh Chacon de Albuquerque Nascimento, para exercer o cargo de diretor (CD-4) do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais/IPR, a partir de 05/05/2003.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Frederico Henrique Viegas de Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Direito.
Designa o servidor Dourimar Nunes de Moura, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Direito.
Dispensa, a pedido, o servidor Geraldo Sá Nogueira Batista, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 01/01/2003.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de Professora adjunta, da função de Diretora do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2003.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Paulo Castilho Lima da função de Diretor pro tempore, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor Vaigmar Lopes de Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Assistente de Direção (FG-2) da Faculdade de Direito/FD.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina/CAL.
Dispensar, por aposentadoria, o servidor Vamireh Chacon de Albuquerque Nascimento, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Diretor (CD-4) do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais/IPR.
Designar a servidora Lúcia Mercês de Avelar — ocupante do cargo de Professora Titular do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília — para exercer a função (FG-1) de Diretora pro tempore do Instituto de Ciência Política/IPOL.
Dispensar, a pedido, o servidor Márcio da Costa Pereira Brandão, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Núcleo de Educação a Distância (FG-l) do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância/CEAD.
Designar o servidor Marçal de Oliveira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) do Instituto de Química/IQ.
Designa o servidor Alvaro Ferraz Filho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Diretor (FG-1) do CIF/Centro Internacional de Física da Matéria Condensada.
Altera a retribuição da função da Direção do Instituto de Ciências Biológicas de CD-4 para FG-1, a partir de 01/07/2003.
Reconduz a servidora Elizabeth CancelIi, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, à função de Diretora do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas.
Dispensa, a pedido, da função de Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Professor Adjunto MS, Antônio César Pinho Brasil Júnior.
Designa para o exercício interino, na função de Diretor da Faculdade de Direito, o Professor Marcus Faro de Castro.
Dispensa, por aposentadoria, a servidora Ellen Fensterseifer Woortmann, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Diretora (CD-4) do ICS/Instituto de Ciências Sociais.
Designa o servidor Bohumil Med, ocupante do cargo de Professor Adjunt MS, para responder como Diretor do IDA/Instituto de Artes, durante o período de férias da servidora Suzete Venturelli, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.
Designa para a função de Diretor do Campus Avançado da Universidade de Brasília em Planaltina, o Técnico Administrativo, Carlos Vieira Mota.
Delega competência à Diretora do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, para recrutar e contratar estagiários para desenvolver projetos e atividades especiais. Os valores das bolsas serão pagas com recursos orçamentários e financeiros do Centro de Custo.
Delega competência ao Diretor do Hospital Universitário de Brasília a flexibilizar a jornada de trabalho e estabelecer as escalas de serviços para o pleno funcionamento do HUB.
Designa para responder como Diretor do Instituto de Ciências Sociais, o Professor Adjunto, Henyo Trindade Barreto Filho, durante a missão da Université de Quebec da Professora Lourdes Maria Bandeira.
Dispensa, a pedido, da função de Diretora do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas Latinas, a Professora Doutora, Elizabeth Cancelli.
Exonera, a pedido, o Professor Doutor Gileno Fernandes Marcelino da função de Diretor da FACE/Faculdade de Economia, Administração,Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Designa o Professor Gustavo Macedo de Mello Baptista para a função de Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília.
Designa as Professoras Nina Paula Ferreira Laranjeira e Valéria Regina Belloto Diretora e Vice-Diretora, respectivamente, do Centro de Estudos do Cerrado da Chapada dos Veadeiros - UnB Cerrado (CER/UnB).
Designa o senhor Humberto de Barros Kaulino como resposável pelo patrimônio e direção da oficina especializada de manutenção e conservação do instrumental cienfífico.
Designa o professor Inocêncio Mártires Coelho para exercer a diretoria do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de 13 a 26 de setembro de 1971.
Designa o professor Gutemberg Lima Rodrigues para responder pela diretoria da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados durante o impedimento do Titular, Professor Edson Nery da Fonseca.
Designa para exercer a função de diretor do Campus Avançado da Universidade de Brasília, por seis meses, o professor Jorge Gomes do Cravo Barros.
Designa o Professor Hugo Jorge Monteiro para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exatas durante o afastamento do titular.
Designa o professor Zairo Eira Garcia Vieira para responder pela Direção da Faculdade de Ciências da Saúde durante a ausência do titular.