Reconduzir o Professor Wagner Antonio Rizzo para a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, na condição de representante da Faculdade de Comunicação.
Reconduz o Professor Carlos Eduardo Machado da Costa Esch (DAP) para a função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Comunicação.
Aprova o nome da Professora Maria Rita Leal (JOR), como Titular da Faculdade de Comunicação junto à Câmara de Ensino da Graduação do DEG, por 2 (dois) anos.
Reconduz a servidora Dione de Oliveira Moura à função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Comunicação; dispensa, por término de mandato, a servidora Suzana Guedes Cardoso da função de membro suplente junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Comunicação; e designa a servidora Rosângela Vieira Rocha para exercer a função de membro suplente junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor David Renault da Silva, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação, da Faculdade de Comunicação.
Dispensa a pedido, a partir de 22/12/97, a servidora Susana Madeira Dobal Teixeira, da função de Coordenadora do Curso de Graduação, da Faculdade de Comunicação.
Reconduz, a partir de 15/09/2003, o servidor Luiz Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Coordenador de Extensão (FG-2) da FAC/Faculdade de Comunicação.
Designa a servidora Márcia Marques, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) da FAC/Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, o servidor David Renault da Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) da FAC/Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Carlos Henrique Novís, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Projetos (FG-3) da FAC/Faculdade de Comunicação.
Dispensa o servidor Jeová Batista, ocupante do cargo de Assistente de Laboratório, da função de Supervisor de Laboratório (FG-6) da Faculdade de Comunicação.
Designa a servidora Sônia Maria Lins de Paula Sena para a função de secretário da faculdade de comunicação.
Dispensa, a pedido, a partir de 10/12/93 o servidor Marcos Valério Gonçalves da função de secretário da faculdade de comunicação.
Designa o servidor Rogério Carlos da Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para exercer a função de Secretário de Graduação (FG-4) da Faculdade de Comunicação/FAC.
Designa o servidor José Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor da Faculdade de Comunicação/FAC.
Designa a servidora Dácia Ibiapina da Silva, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) da Faculdade de Comunicação/FAC.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Luiz Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Comunicação/FAC.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Murilo Cesar Oliveira Ramos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Comunicação/FAC.
Designa o servidor Eliecio Moreira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Comunicação, durante o período de férias da titular Ivoneide Brito de Oliveira, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa a servidora Nélia Rodrigues Dei Bianco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Comunicação, durante o período de férias do titular David Renault da Silva, de 17/1/2008 a 15/2/2008.
Designa a servidora Érika Bauer de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Luiz Cláudio Martino, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação, a partir de 20/12/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Luiz Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação, a partir de 20/12/2007.
Designa a servidora Márcia Marques, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Secretária da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Henrique Novís, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Secretário da Faculdade de Comunicação.
Exonera, a pedido, o servidor Henrique de Arruda Forthmann, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, com lotação na Faculdade de Comunicação.
Nomeia o candidato Edmundo Brandão Dantas, habilitado em concurso público de Edital Convocatório nº 79/2005 e Edital de Homologação nº 319/2005, para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 312540, com lotação no Departamento de Audiovisuais e Publicidade da Faculdade de Comunicação, em vaga decorrente da aposentadoria de Pedro Jorge Pinto de Castro, ocorrida em 08/09/1997.
Concede dispensa, por término de mandato, ao servidor Luís Martins da Silva (JOR) da função de membro suplente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Comunicação. Ainda, reconduz a servidora Célia Maria Ladeira Mota (JOR) para exercer a função de membro efetivo, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Comunicação.
Dispensa a Professora Adjunta Dione Oliveira Moura, a pedido, da função de Coordenadora de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação (FAC), a partir de 18/11/2005.
Designa o servidor Sérgio Dayrell Porto, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a servidora Zélia Leal Adghirni, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), da Faculdade de Comunicação.
Designa o professor Carlos Eduardo M. C. Esch para exercer a função de Coordenador de Graduação em Comunicação (FG-2), da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Valdeci Francisco da Silva para exercer função de Secretário de Graduação (FG-4) da Faculdade de Comunicação.
Designa a servidora Nélia Rodrigues Del Bianco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora da Faculdade de Comunicação, a partir de 01/09/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Comunicação, a partir de 01/09/2007.
Designa o servidor David Renault da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor da Faculdade de Comunicação (CD-4), a partir de 01/09/2007.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Dácia Ibiapina da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretora da Faculdade de Comunicação (CD-4), a partir de 01/09/2007.
Designa o servidor Luís Gonzaga Figueiredo Motta, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação, na Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a partir de 12/06/1995, a servidora Clara de Andrade Alvim, da função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação, na Faculdade de Comunicação.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação de estágio probatório do servidor Luiz Cláudio Martino.
Designa o servidor José da Fonseca Ferreira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da Faculdade de Comunicação (CD-4) durante o período de férias da titular Dácia Ibiapina da Silva, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Dispensa o professor Venício Artur de Lima da função de coordenador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política (NEMP), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Designa o professor Sérgio Euclides Braga Leal de Souza para exercer a função de coordenador do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política.
Designa o professor Geraldo da Costa Moraes, do Departamento de Comunicação, como executor do convênio entre a FUB e o Instituo Nacional do CInema, cujo objetivo é a produção de um documentário.
Designa a servidora Ivoneide Brito de Oliveira para a função de Assistente interina da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Jeová Batista para exercer a função de supervisor de laboratório (FG-6) da Faculdade de Comunicação.
Dispensa o servidor Alberto José do Nascimento Pereira da função de supervisor de laboratório (FG-6) da Faculdade de Comunicação.
Designa a servidora Isabela Lara Oliveira para exercer a função de coordenadora de extensão da Faculdade de Comunicação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa o servidor Luiz Martins da Silva da função de coordenador de extensão da Faculdade de Comunicação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Luiz Gonzaga Figueiredo Motta para exercer a função de coordenador do curso de Pós-graduação (FG-2) da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Pedro Jorge Pinto de Castro (DAP) e Luiz Gonzaga Figueiredo Motta (JOR) das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, e Designa os servidores Célia Maria Ladeira Mota (JOR) e Luís Martins da Silva (JOR) como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Comunicação.
Dispensa o servidor Sérgio Dayrell Porto da função de coordenador do curso de Pós-graduação (FG-2) da Faculdade de Comunicação.
Designa o professor Marco Antonio Rodrigues Dias, Decano de Extensão e do Departamento de Comunicação, para Executor de Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Programa Nacional de Teleducação do MEC PRONTEL.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório da servidora Isabela Lara Oliveira.
Designa o servidor Carlos Eduardo Machado da Costa Esch para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Comunicação.
Designa, o servidor Luiz Martins da Silva, ocupante do cargo de professor adjunto MS, para exercer a função de coordenador de extensão (FG-2) da Faculdade de Comunicação/FAC, a partir de 27/03/2003.
Dispensa, a pedido, a servidora Isabela Lara de Oliveira, ocupante do cargo de professora assistente MS, da função de coordenadora de extensão (FG-2) da Faculdade de Comunicação/FAC, a partir de 27/03/2003.
Designa o servidor Luíz Gonzaga Figueiredo Motta para exercer a função de vice-diretor da Faculdade de Comunicação.
Dispensa o servidor Luiz Martins da Silva da função de vice-diretor da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Murilo César Oliveira Ramos para exercer a função de diretor (CD-4) da Faculdade de Comunicação.
Dispensa a servidora Zélia Leal Adghirni da função de diretora (CD-4) da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Wallace de Souza Oliveira, para exercer a função de Secretário (FG-3), da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a partir de 19/05/1995, a servidora Sonia Maria Lins de Paula Senna, da função de Secretária (FG-3), da Faculdade de Comunicação.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Márcia Marques (JOR), Professor Auxiliar I, matrícula n° 150461, referente ao período de 24/09/1997 a 23/05/1999, conforme parecer favorável da Comissão Constituída pelo Ato n° 37/99, de 27/05/1999, da Direção da Faculdade de Comunicação.
Designa para exercer o cargo comissionado de Secretária, no Departamento de Comunicação, a servidora Lilian Lebtag dos Santos.
Dispensa o servidor Jorge Manhães do cargo de Secretário do Departamento de Comunicação e o designa para o mesmo cargo no Departamento de Letras e Linguística.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor César Mendes Pereira (DAP), Professor Auxiliar I, matrícula n° 149349, referente ao período de 17/01/1997 a 16/09/1998, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato n° 010/99, de 19/02/1999, da Direção da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a partir de 02/05/1995, o servidor Clodomir Souza Ferreira, da função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Comunicação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0133/1997, que designou Nelia Rodrigues Del Bianco, para exercer a função de Vice-Diretor, da Faculdade de Comunicação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0132/1997, que dispensou Nelia Rodrigues Del Bianco, da função de Vice-Diretor (CD-4), da Faculdade de Comunicação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0131/1997, que designou Ubirajara da Silva, para exercer a função de Diretor (CD-4), da Faculdade de Comunicação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0130/1997, que dispensou Ubirajara da Silva, da função de Diretor (CD-3), da Faculdade de Comunicação.
Designa o Professor Ijalmar Maia Nogueira para exercer a função de Chefe do Departamento de Jornalismo, da Faculdade de Comunicação.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Paulo José Araújo da Cunha (JOR), Professor Auxiliar I, matrícula n° 150193, referente ao período de 18/07/1997 a 17/03/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato nº 020/99, de 06/04/1999, da Direção da Faculdade de Comunicação.
Admite o Professor Ubirajara da Silva, do Departamento de Comunicação, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 1.
Designa o Professor Eduardo Carlos Garda da função de subchefe do Departamento de Comunicação.
Designa o Professor Manoel Vilela de Magalhães da função de chefe do Departamento de Comunicação.
Dispensa o Professor Manoel Vilela de Magalhães da função de subchefe do Departamento de Comunicação.
Dispensa o Professor Lytton Leite Guimarães da função de chefe do Departamento de Comunicação.
Designa o Professor Ubirajara da Silva para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Comunicação.
Dispensa o Professor Geraldo da Rocha Moraes do cargo de Subchefe do Departamento de Comunicação.
Designa o Professor Venício Artur de Lima para exercer o cargo de Chefe deo Departamento de Comunicação.
Dispensa o Professor José Salomão David Amorim do cargo de Chefe de Departamento de Comunicação.
Admite a professora Maria Luiza Dainesi, do Departamento de Comunicação, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 1.
Designa a Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Comunicação.
Dispensa a Maria Fernanda D'Angelo Valentim Abreu, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Comunicação.
Designa a servidora Maria do Socorro Silva para exercer a função de Secretário (FG-3) da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a partir de 29/04/1996, o servidor Wallace de Souza Oliveira, da função de Secretário (FG-3), da Faculdade de Comunicação.
Admite o professor Luiz Gonzaga F. Motta, do Departamento de Comunicação, no quadro Docente desta Universidade, no nível de adjunto 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Designa o servidor Clodomir Souza Ferreira para a função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Comunicação.
Dispensa a servidora Nélia Rodrigues Del Bianco da função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Comunicação.
Admite o professor Luis Humberto Martins Pereira, do Departamento de Comunicação, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Designa a Servidora Nélia Rodrigues Del Bianco para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), da Faculdade de Comunicação.
Dispensa o Servidor José Fonseca Ferreira Neto da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), da Faculdade de Comunicação.
Designa o servidor Luiz Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor pro tempore da Faculdade de Comunicação/FAC.
Designa o professor Hélio Marcos Prates Doyle para a função de Coordenador de Graduação do Departamento de Comunicação, a partir de 10/10/87.
Designa o professor José Luiz Warren Jardim Gomes e Braga para a função de Subchefe do Departamento de Comunicação, a partir de 10/10/87.
Dispensa o professor Hélio Marcos Prates Doyle da função de Subchefe do Departamento de Comunicação, a partir de 10/10/87.
Designa o professor Ubirajara da Silva para exercer temporariamente a função de chefe do Departamento de Comunicação, durante a ausência do titular do cargo.
Designa o professor Wagner Antonio Rizzo para exercer a função de Coordenador de Graduação em Comunicação (FG-2) da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, a professora Ruth Maria Scaff da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Comunicação (FG-2) da Faculdade de Comunicação.