Concede dispensa, a pedido, à servidora Leila Chalub Martins (TEF) da função de membro titular, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-graduação e de Extensão da Faculdade de Educação junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Designa, ainda, a partir de 06/08/1998, o servidor Rogério de Andrade Córdova para exercer a função de membro titular representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-graduação e de Extensão da Faculdade de Educação junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
4 resultados com objetos digitais
Mostrar resultados com objetos digitais
BR DFUNB FUB-REITORIA-GRE-ARINS-ATO-1998-1268
·
Item
·
1998-08-24
Parte de Universidade de Brasília
BR DFUNB FUB-REITORIA-GRE-ARINS-ATO-2006-1209
·
Item
·
2006-07-18
Parte de Universidade de Brasília
Designa de 08/08/2006 a 22/08/2006, a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decana de Extensão, durante férias da titular Leila Chalub Martins.
BR DFUNB FUB-REITORIA-GRE-ARINS-ATO-2003-0952
·
Item
·
2003-04-22
Parte de Universidade de Brasília
Dispensa, a pedido, a servidora Leila Chalub Martins, ocupante do cargo de professora adjunta MS, da função de coordenadora de extensão (FG-2) da Faculdade de Educação/FE, a partir de 03/04/2003.
BR DFUNB FUB-REITORIA-GRE-ARINS-ATO-2008-0225
·
Item
·
2008-03-10
Parte de Universidade de Brasília
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decana de Extensão, durante o período de férias da titular Leila Chalub Martins, de 4/2/2008 a 19/3/2008.