Dispensa a servidora Maria Helena da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil da Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 3/10/2007.
Designa o servidor Anfrísio Rodrigues de Araújo, ocupante do cargo de Auxiliar administrativo, para exercer a função de Chefe do arquivo da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Vieira da Costa Neto, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3) da DCF/Diteroria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, o servidor José da Cruz Rezende Filho, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe do Serviço de Execução Orçamentária (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa a servidora Aldeni Alves Leite de Souza, ocupante do cargo de Técnica em Secretariado, para exercer a função de Chefe do Serviço de Execução Orçamentária (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa Petrolinio Rocha Filho da função de Chefe da Seção de Controle de Viagens da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa Maria Aragão Uchôa para exercer a função de Chefe da Seção de Controle de Viagens da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa o servidor José da Cruz Rezende Filho, para exercer a função de Chefia do Serviço de Execução Orçamentária, na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, o servidor José Viera Neto, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa o servidor Francisco José Almeida Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Divisão de Controle de Viagens (FG-3) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 01/07/2005.
Designa o servidor José Maria Vaz Farias, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, o servidor Joardo Antonio de Deus Passos da função de chefe do serviço de acompanhamento e controle financeiro, da Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais.
Designa a servidora Marli Morais de Freitas, para exercer a função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, a servidora Marli Morais de Freitas, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, da função de Chefe de Divisão e Execução de Análise Contábil (FG-3) da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF).
Designa o servidor Antônio Vieira da Costa Neto, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Chefe de Divisão e Execução de Análise Contábil (FG-3) da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF).
Designa a servidora Adriana Fabiana Rodrigues de Lima para exercer a função de chefe do serviço de acompanhamento e controle financeiro, da Diretoria de Contabilidade e Finanças, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Dispensa, a pedido, a servidora Adriana Fabiana Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe do Serviço de Acompanhamento e Controle Financeiro (FG-1) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa o servidor Ailson Alves Nascimento, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para responder como Chefe de Serviço de Exame e Prestação de Contas da Diretoria de Contabilidade de Finanças, durante o período de férias da titular João Bosco de Medeiros Dantas, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Joaquim de Souza Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Execução Financeira da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias do titular José Carlos Leal, de 4/2/2008 a 4/3/2008.
Dispensa, a pedido, a partir de 24/07/1995, a servidora Zilã Das Graças Oliveira Rodrigues, da função de Chefia do Serviço de Execução Orçamentária, na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, a servidora Zunília Maria de Mendonça Viriato, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe da Divisão de Controle de Viagens (FG-3) da DCF/Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 12/07/2005.
Designa o Auxiliar em Administração Ailson Alves Nascimento para responder como Chefe do Serviço de Exame e Prestação de Contas, da Diretoria de Contabilidade e Finanças (DCF), durante o período de férias do servidor João Bosco de Medeiros Dantas, de 02/01/2006 a 31/01/2006.