Dispensa, a pedido, o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, da função de Chefe de Serviço de Análise e Desenvolvimento (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Makoto Nishiyama, da função de Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Rodrigues de Lacerda, da função de Chefe de Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Chicre Rachid, da função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Pena Gonzales, da função de Diretor de Suporte Técnico (CD-4), do Centro de Informática.
Exonera, a pedido, o servidor Marllon Capdeville Silva, ocupante do cargo de Programador de Computador NI C III, código de vaga nº 707768, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Informática.
Exonera, a pedido, o servidor Cláudio Faria Marques, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI C I, código de vaga nº 707932, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Informática .
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Angelo Caminha Munhos da função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/05/1995, a servidora Glória Janda Parente Timbo, da função de Coordenadora de planejamento (FG-2), do Centro de Processamento de Dados.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Mauro Henrique de Castro, da função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte Básico (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Roger Werkhauser Escalante da função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Chicre Rachid, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Humberto Soares, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antonio Rodrigues Lacerda, da função de Chefe do Serviço de Equipamentos e Teleprocessamento (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Ângelo Caminha Munhoz, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Administrativos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Lúcio Carlos de Andrade Borges, da função de Coordenador de Planejamento (FG-2), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, a servidora Simone Bordallo de Oliveira, da função de Coordenador de Atendimento a Usuários Acadêmicos (FG-2), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antônio Teotônio da Silva, da função de Chefe da Divisão de Serviços Gerais (FG-4), do Centro de Informática.
Exonera, a pedido, a partir de 11/04/1996, a servidora Maria Casuhê Yassuda Udihara, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Processamentos de Dados.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/03/1995, o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/03/1995, o servidor Humberto Soares, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.