Nomeia André Luis de Camargos, candidato(a) habilitado(a) em 12º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Assistente em Administração NI A I, código de vaga nº 312305, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Virgínia Domingos de Aragão, ocorrida em 1/12/1995.
Nomeia Aciole Coelho Felix, candidato(a) habilitado(a) em 21º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Assistente em Administração NI A I, código de vaga nº 312740, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Isa Guilardi Ferreira, ocorrida em 8/4/1996.
Nomeia Eliecio Moreira dos Santos, candidato(a) habilitado(a) em 22º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Assistente em Administração NI A I, código de vaga nº 312754, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Messias Apolinário da Silva, ocorrida em 28/12/1994.
Nomeia Flávia Ribeiro Machado, candidato(a) habilitado(a) em 27º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Assistente em Administração NI A I, código de vaga nº 312858, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Secretaria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Creuza Gomes Machado, ocorrida em 28/9/1998.
Designa para a função de Assistente de Diretoria da Faculdade de Educação, a Assistente em Administração, Júlia de Cássia Nunes Fontes.
Dispensa, a pedido, o servidor Luis Alberto Garcia de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Departamento de Sociologia.
Designa a servidora Lusilene de Oliveira Leal Ramos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária do Instituto de Geociências.
Tornar sem efeito o Ato da Reitoria nº 634/2004, que nomeou o candidato Ricardo de Oliveira Timateo para o cargo de Assistente em Administração NI A 1, por perda de prazo.
Cessa os efeitos do Ato da Reitoria nº 537/1966, devendo o Assistente de Administração José Carlos de Borba ressumir suas funções de Teroureiro desta Universidade.
Dispensa o Assistente de Administração Robério Simionato, da função gratificada de Chefe da Divisão de Serviços Gerais, do Departamento Administrativo, e designá-lo para a função gratificada de Secretário Administrativo do Instituto Central de Artes.
Concede aposentadoria ao servidor Revalino Francisco Simões, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Administração Acadêmica. (Proc. n. 23106.001443/92-91).
Nomeia Raimundo Nonato Mendes para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da aposentadoria de Maria da Paz Sousa ocorrida em 20/08/93.
Exonera a servidora Jane Bassul Campos.
Nomeia Gisele Maria Passos de Melo.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n° 1477 que nomeou Meire Maria Pinto, para o cargo de Assistente em Administração NI-D-V, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB.
Retifica o Ato da Reitoria n° 67/93 que Declarou vago um cargo de Assistente Administrativo NI BII a partir de 11.01.93 ocupado por Robério Antunes Simionato: Onde se lê: a partir de 11.01.93; Leia-se: a partir 03.12.92.
Declara vago um cargo de Assistente em Administração NI A I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupado pela Servidora Suely Pereira dos Santos, com lotação no Centro de Informática.
Nomeia Ana Cristina Danicki Aureliano Rosa para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Aposentadoria de José Laurentino.
Concede aposentadoria ao servidor Ruy Santana Resende (CCR), ocupante do cargo de Assistente em Administração NM. 04, nível 26, nos termos do art. 186, inciso III, alínea “c” da Lei n° 8112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90, combinado com o art. 5° da Lei n° 8162 de 08/01/91, publicada no D.O.U. de 09/01/91.
Concede aposentadoria ao servidor Antonio Aurélio Rodrigues (STR), ocupante do cargo de Assistente em Administração NM. 04, nível 26, nos termos do art. 186, inciso III, alínea “a” da Lei n° 8112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90, acrescida das vantagens previstas no art. 192, inciso II da mesma Lei.
Nomeia Marco Antonio José da Silva para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da transferência de Alexandre Ferreira Rodrigues, ocorrida em 27/10/92.
Nomeia Joilma A. de Sousa para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria de Fátima de Souza Lobo, ocorrida em 19/06/92.
Nomeia Erlene Agapito M. ferreira para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Bernadete de Lourdes M. S. Ramos, ocorrida em 11/09/92.
Nomeia Suely Aguiar de Godoy para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de João Braz de Souza, ocorrida em 24/07/92.
Declara vago, a partir de 31/05/1996, por posso em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI C I, código de vaga n° 707937, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Alessandra Ferreira Aragão, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Declara vago, a partir de 31/05/1996, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Adminsitração NI C IV, código de vaga n° 707905, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Maggie Cristina Parreiras Lemos, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Concede a aposentadoria ao servidor Dâmaso Salvador Ribeiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Teoria e Fundamentos.
Torna se sem efeito o Ato da Reitoria nº 1016/1996, publicado no D.O.U. de 06/08/1996, que exonerou, a pedido, Nesita Márcia Lima Queiroz Côrdova, para o cargo de Assistente em Administração NI B III, código de vaga nº 314511, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Declara vago um cargo de Assistente em Administração NI C V, código de vaga nº 707593, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em decorrência do falecimento do servidor Edson Pereira Moutinho, com lotação no Departamento de Música.
Declara vago, a partir de 16/11/1995, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente, ocupado pela servidora MAria Cristina Hilário da Silva, com lotação no Departamento de Línguas estrangeiras e Tradução.
Concede aposentadoria a servidora Virgínia Domingos de Aragão, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Biblioteca Central, (PROC. N° 23106.004434/95-59).
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI C 1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Luiz Carlos Wolff da Silva, com lotação no Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos.
Concede aposentadoria a servidora Janete dos Santos Carmo, ocupante do cargo de Assistente em Administração RI A 111, do Quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Antropologia.
Exonera, a pedido, a partir de 09/08/1995, o servidor Marivaldo Costa Bezerra, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Procuradoria Jurídica.
Concede a aposentadoria ao servidor José Silvestre da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Biblioteca Central, (PROC. nº 23106.004205/95-61).
Homologa o resultado da avaliação de estágio probatório dos servidores listados a seguir: Cílceres Geraldo da Mota (Assistente em Administração), Eurivaldo Garcia de Souza (Contramestre), Fernanda Pereira Barcelos (Técnico em Laboratório), Gilberto Bispo dos Santos (Contramestre), Luiz Carlos de Oliveira (Eletricista), Maristela Elisabeth F. Gerhmann (Assistente em Administração).
Autoriza a cessão da servidora Marisa Angélica Ramalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C I, para o Senado Federal, com ônus para a origem.
Exonera, a pedido, a servidora Rejane Stanzioni, ocupante do cargo de Assistente em administração, com lotação no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Declara vago, a partir de 29/03/1996, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente em Administração NI C V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Stael Laboissiere Ulhoa, com lotação no Centro de Educação Aberta, Continuada à Distância.
Declara vago por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Assistente Em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Clésia José De Souza, com lotação no Departamento de Psicologia Clínica.
Revogação do Ato da Reitoria nº 1037/1995, que exonerou Tania Lopes de Carvalho, do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Autoriza a cessão da servidora Maria Aparecida Rodrigues Gomes, pertencente ao Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, matrícula SIAPE n° 0403993, para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com ônus para a origem.
Concede aposentadoria ao servidor Crispim de Oliveira Coelho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Administração de Pessoal.
Concede aposentadoria a servidora Irenilde Nunes da Silva Pinto, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação na Diretoria de Administração Acadêmica-Direção.
Autoriza, a pedido, a rescisão do contrato de trabalho servidor Antonio César do Vale, ocupante do cargo de assistente de administrativo NM-4, nível 08, do quadro de pessoal permanente desta Universidade de Brasília a partir de 24.11.89.
Demite, a partir de 28/04/1995, a servidora Suely Aguiar de Godoy, ocupante do cargo de Assitente em Administração NI C I, do Quadro fr pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Apoio ao Desenvolvimento.
Procede à ascensão funcional da servidora Albânia Cezar de Melo, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para o cargo de Assistente em Administração tendo em vista aprovação em concurso público, nos termos do edital Nº 18 de 14/12/1993. Lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Téculo Firmiano de Almeida.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 472/94, que nomeou Rita de Cassia Vilas Boas Lemos para o cargo de Assistente em Administração.
Exonera o servidor Orlando da Silva Santos Filho, ocupante do cargo de assistente em administração, lotado no Departamento de Geologia Geral e Aplicada.
Concede aposentadoria à servidora Terezinha Alves da Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotada na Editora da Universidade de Brasília, conforme processo nº 23106.001795/94-90.
Exonera o servidor Luiz Carlos Ribeiro de Abreu, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Departamento de Zoologia.
Nomeia Sheila Ethel Galvão Valadares para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Joaquim de Souza Rocha.
Nomeia Cristiane Oliveira Coutinho para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Marily Martinez.
Nomeia Sueudo A. Cardoso da Costa para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da aposentadoria de Evandro Vieira dos Santos, ocorrida em 09/02/93.
Nomeia Roberto de Almeida Ferrer para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da exoneração de Ricardo José G. de Oliveira, ocorrida em 26/04/93.
Nomeia Maria J. R Ferreira para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da aposentadoria de Telma Pinto Rodrigues Esteves, ocorrida em 22/03/93.
Nomeia Valéria Cristina de S. Igreja para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da ascensão funcional de Rossani Ribeiro Prado Bastos, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Antonio Carlos F. Pinheiro para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da exoneração de Leda Magalhães Brito, ocorrida em 08/02/93.
Nomeia Dora Duarte Silva para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Luiza Alves de Lima, ocorrida em 01/03/93.
Nomeia Luzmar B. de Araújo para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da exoneração de Alexandre Augusto C. Varella, ocorrida em 11/03/93.
Nomeia Averaldo Júnior Ferreira para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da demissão de Roberto Pereira da Silva, ocorrida em 06/10/93.
Nomeia Adriana Segurado Coelho para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da ascensão funcional de Gilvan Joaquim Cosmo, ocorrida em 15/01/93.
Nomeia Solange Faria Vieira para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da aposentadoria de Maria de Lourdes Rocha, ocorrida em 17/11/92.
Nomeia Luciana Essinger Toledo para o cargo de assistente em administração NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da exoneração de Maria Mônica E. Silva, ocorrida em 25/06/93.
Procede a ascensão funcional do servidor Raimundo Nonato Mendes, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para o cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria da Paz Sousa Macedo.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 478/94, que nomeou Antônio Teixeira de Barros para o cargo de Assistente em Administração.
Exonera Marielda Lira Andrade Dunn do cargo de Assistente em Administração.
Torna sem efeito o A. R. 1837/93, que nomeou Neide F. de Sousa Varjão para a função de Assistente em Administração.
Homologa o resultado da Avaliação do Estágio Probatório dos servidores Ana Maria Pinto de Lemos e Antônia Vieira dos Santos, Assistentes em Administração, Emerson Lucas de Sousa e José Edmilson da Silva, Técnicos em Eletrônica, Juliane Emília P. Marques, Secretária Executiva e Raimunda Dias do Nascimento, Operador de Maq. Fotocomp.
Concede a aposentadoria ao servidor Olegário Alves Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal.
Exonera, a pedido, a servidora Maria Nicolina Schaitl, ocupante do cargo de Assistente em Administração com lotação na Diretoria de Recursos Humanos.
Exonera, a pedido, a servidora Maria Beatriz de Araújo Brandão Borges, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Departamento de Educação Fisíca.
Exonera, a pedido, o servidor Francisco de Assis Sousa, ocupante do cargo de Assistente em administração, com lotação na Biblioteca Central.
Exonera, a pedido, o servidor Pedro Luiz Moulaz Neto, ocupante do cargo de Assistente em administração, com lotação na Biblioteca Central.
Retifica o Ato da Reitoria nº 274/98, publicado no D.O.U. de 12/01/98, que declarou vago o cargo ocupado por GervásioNery de Albuquerque. Alterando a leitura de cargo de Técnico em Laboratório NI C V para cargo de Assistente em administração NI C V.
Concede aposentadoria ao servidor José Ronaldo Correia Leite, matrícula SIAPE 0403586, ocupante do cargo de Assistente em administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Seleção e Promoção de Eventos, com fundamento no Artigo 40, inciso I, Artigo 1º da Lei nº 8.112 de 11/12/1990, publicada no DOU de 12/12/1990.
Exonera, a pedido, a partir de 06/03/98, a servidora Joilma Antonio de Sousa ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C VI, código da vaga 707657, do Quadro de Pessoa! Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Juarez Jason Menezes Araújo para exercer a função de secretário (FG-3) da Faculdade de Educação Física.
Dispensa a servidora Lilian Lúcia Leal, ocupante do cargo de assistente em administração, da função de Secretário do curso noturno do Departamento de Matemática.
Autoriza a cessão do servidor Manoel Mendes Alves, ocupante do cargo de Assistente em Administração, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, até 31 de dezembro de 1998, com ônus para o órgão de origem.
Readapta a servidora Ceonice Custódio de Oliveira ao cargo de assistente em administração NI C VI, em vaga decorrente da aposentadoria de Domingos Gusmão de A. Costa. Declara vago o cargo anteriormente ocupado pela servidora Ceonice Custódio de Oliveira.
Designa o servidor Aldo de Queiroz Silva para acompanhar, na condição de defensor dativo, o Processo Administativo Disciplinar n° 33073.0043399-HUB, movido contra a servidora Marina Rodrigues Gomes.
Exonera o servidor Wellington Frazão da Silva Torres, ocupante do cargo efetivo de assistente em administração, grupo nível intermediário, classe A, padrão I.
Declara vago, a partir de 16/06/1999, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de assistente em administração NI C IV, código da vaga n° 707855, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pelo servidor Anatólio Rocha dos Santos Júnior, com lotação no Serviço de Compras Nacionais.
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do memorando REL 046/99, a partir de 12/04/1999, o servidor Antonio Carlos de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretário do Curso Noturno (FG-6) do Instituto de Letras.
Designa, tendo em vista o constante do memorando REL 046/99,o servidor Antonio Carlos de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Relações Internacionais.
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do memorando FSD/116/99, a partir de 27/04/1999, a servidora Márcia Monteiro Pereira, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretária (FG-4) da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, a partir de 11/05/1999, tendo em vista o constante do memorando CEN/085/99, o servidor Elias Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Artes Cênicas.
Concede Licença sem vencimento à senhora Maria Lúcia Dálva Campelo, Assistente de Administração. Designa a senhora Maria Stella de Andrade Mackay Dubrugras, Oficial de Administração, para responder a títilo precário pelo expediente da Bilioteca do Centro de Estudos Clássicos, durante o período de licença da senhora Maria Lúcia Dalia Campelo.
Cria a Seção da Contadoria Seccional do Instituto Central de Biologia, Subordinada ao Departamenteo Econômico Financeiro, para responder e assessorar o Coodenador da Unidade no tocante a Contabilidade Agrária da Fazenda Experimental e nos assuntos econômico financeiros do Instituto. Designa para responder pela messa o Assistente de Administração Kazuo Kawashita.
Extingue os cargos de assistente de administração, escriturário e auxiliar da serviços no CPD.
Cria os cargos de secretária de diretor e recepcionista cujos recursos foram provenientes da extinção dos cargos mencionados no Ato da Reitoria 724/71.
Nomeia Fabiana Paulo do Nascimento para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Benedita Augusta de Siqueira.
Nomeia Carlos Eduardo Avelar da Conceição para o cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sandoval Monteiro Costa.
Declara vago um cargo de Assistente em Administração, ocupado pelo servidor Pedro Tomaz de Oliveira Neto, lotado no Departamento de Sociologia.
Nomeia Maria Cristina Alves de Souza para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Daniel Evangelista Ramos.
Nomeia Ângela Maria Rogério de Miranda Pontes para o cargo de Assistente em Administração, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da transferência de Nadje de M. Silva Rocha.
Nomeia Luizmar de Souza para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da demissão de Tatiana Andrade Mendes.
Nomeia Inaldo do Nascimento para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Regia Cristina Silva.
Nomeia Anatólio Rocha dos Santos Júnior para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Orlando da Silva Santos Filho.