Dispensa, a pedido, a partir de 16/05/1995, a servidora Dalila Maia de Oliveira, da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Métodos e Técnicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 11/04/1996, a servidora Lucila Souto Mayor Rondon de Andrade, da função de Chefe do Serviço e Lazer (FG-1), da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura.
Exonera, a pedido, a partir de 01/03/1995, o servidor Waltercy dos Santos Júnior, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa, a pedido, a partir de 02/04/1996, o servidor Salviano Antonio Guimarães Borges da função de Chefe (FG-1) do Departamento Arquitetura.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1995, o servidor Aderson Andrade de Menezes Filho, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal.
Dispensa,a pedido,a servidora Ana Beatriz Feijó Rocha Lima,ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista,da função de Chefe da Divisão de Referencia (FG-3) da Biblioteca Central (BCE) .
Dispensa,a pedido,a servidora Clarimar Almeida Valle,ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista,da função de Chefe da Divisão de Coleções Especiais (FG-3) da Biblioteca Central (BCE) .
Dispensa, a pedido, a partir de 02/04/1996, o servidor Muhdi Koosah da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Urbanismo.
Dispensa, por pedido, o professor Reynaldo Arcírio de Oliveira, da função de Representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Dias Costa Junior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS da função de Subchefe do Departamento de Odontologia(ODT) .
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Dias Costa Junior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS) .
Dispensa, por pedido, o professor Harold Hule, da função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira do Curso de Ciências Biológicas do IBD.
Dispensa, por pedido, a professora Marinalva L. F. Bakusis, da função de Representante do Departamento de Química junto à Congregação de Carreira do Cuso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Dispensa,a pedido,o servidor Herbert Araújo de Carvalho,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretário de Graduação (FG-4) da Faculdade de Medicina (FMD) .
Dispensa,a pedido,a servidora Agatha Rita Doroteia Tavares Guerra,ocupante do cargo de Secretário-Executivo,da função de Assistente (FG-3) da Faculdade de Medicina(FMD) .
Exonera, a pedido, a partir de 12/06/1996, o servidor Inaldo do Nascimento, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C I, código de vaga n° 707850, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa,a pedido,o servidor Paulo Juvêncio Gomes Tubino,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Coordenador da Pós-Graduação (FG-2) da Faculdade de Medicina (FMD) .
Exonera, a pedido, a partir de 11/06/1996, a servidora Shirley Lima Batista, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C II, código de vaga n° 708030, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria do Socorro Mendes Gomes, ocupante do cargo de Assistente Social, da função de Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Exonera, a pedido, a partir de 12/06/1996, a servidora Dayse Marie Oliveira, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C I, código de vaga n° 708108, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Daise Alves de Meio, ocupante do cargo de Enfermeira NS, com lotação no Hospital Universidtário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 19/05/1995, a servidora Sonia Maria Lins de Paula Senna, da função de Secretária (FG-3), da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, os estudantes José Dias de Souza (ENC), Rogério Vieira de Sousa (ART), Nívea Rodrigues dos Santos (QUI), Vladir Yuri Soares de Lima (FIS) e Francisco Antônio R. Feitosa (LET) das funções de membros efetivo e suplente junto ao Conselho de Administração, como representantes Discentes da Graduação. Designa os estudantes Newton Hasegawa (ADM), Nivaldo Nunes de Resende (POL) e Mauro Pereira P. Garcia (ADM) para exercerem as funções de membros efetivos junto ao Conselho de Administração, como representantes Discentes da Graduação, a partir de 04/06/1996.
Dispensa, a pedido, os estudantes Adriano Carmo de Assis (94/18150 - CIC), Ana Paula de Carvalho Losi (94/32299 - POL) e Edmur de Souza Bernardes (94/16463 - FS) das funções de membros efetivos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Externsão, representando os discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília, bem como Amanda Robassini dos Santos (95/30436 - FS), Mário Sérgio F. Ferreira (94/32213 - CIC), Rogério Vieira de Sousa (95/27877 - idA) e Victor Mendonça Neiva (94/29581- FD) das funções de membros suplentes. Designa os estudantes Mário Sérgio F. Ferreira (94/32213 - CIC), Jefferson Cassiano Júnior (91/23954 - HIS) e Hércules Machado Bezerra (91/22273 - EDF) para exercerem as funções de membros efetivos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os discentes dos Cursos de Graduação da Universidade de Brasília, a partir de 04/06/1996.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/05/1995, o servidor Elício Bezerra Pontes, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Métodos e Técnicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 19/05/1995, a servidora Alzimira Rodrigues da Silva Rosa, da função de Secretária (FG-3), do Instituto de Artes.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/05/1996, a servidora Ana Raquel Carvalho da Silva da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Enfermagem.
Dispensa, a pedido, a partir de 30/05/1996, o servidor Marcos Célio de Almeida da função de Chefe da Divisão de Auxílio ao Diagnóstico e Terapia (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 24/05/1995, a servidora Maria da Glória Lima, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Enfermagem.
Dispensa, a pedido, o servidor Luis Alberto Garcia de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Departamento de Sociologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 22/04/1996, o servidor Zailton Almiro Pedreira Batalha da função de Chefe do Centro de Controle de Contratos e Convênios (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 24/05/1995, a servidora Stella Maris Hildebrand, da função de Subchefe, do Departamento de Enfermagem.
Exonera, a pedido, a partir de 17/05/1995, a servidora Marília Melo de Lima, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 03/05/1996, o servidor João Carlos Nogueira de Castilho da função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Exonera, a pedido, a partir de 10/04/1995, o servidor Gleidston Soares Ribeiro Silveira, ocupante do cargo de Técnico Laboratório/Área NI C IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Química.
Dispensa,a pedido,a servidora Heloísa Maria Moreira Lima de Almeida Salles,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula (LIV) .
Exonera, a pedido, a partir de 23/05/1995, a servidora Janice Magalhães Lamas, ocupante do cargo de Médico Radiologista NS B V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Angelo Caminha Munhos da função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Exonera, a pedido, a partir de 23/05/1995, a servidora Mônica Gonçalves Lannes, ocupante do cargo de Nutricionista NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa,a pedido,a servidora Enilde Leite de Jesus Faulstich,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula (LIV) .
Exonera, a pedido, a partir de 31/05/1995, o servidor Wladimir Seixas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Matemática.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor André Pacheco de Assis da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a partir de 27/03/1995, o servidor Jaime de Almeida, da função de Coordenador de Graduação em História (FG-2), do Departamento de História.
Exonera, a pedido, a partir de 05/06/1996, o servidor Douglas Cesar da Silva Bechepeche, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C I, código de vaga n° 630453, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa,a pedido,o servidor Ícaro Camargo Batista da função de Coordenador de Desenvolvimento de Comunicação e Integração Social (FG-1) da Diretoria Técnica de Extensão(DTE) .
Exonera, a pedido, a partir de 06/06/1996, o servidor Eduardo Basso de Moraes, ocupante do cargo de Técnico em Anatomia e Necrôpsia NI D V, código de vaga n° 630319, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa,a pedido,o servidor Cezar Martins de Sá,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação de Biologia Molecular (FG-2) do Departamento de Biologia Celular(CEL) .
Dispensa, a pedido, a partir de 12/06/1996, a servidora Fernanda Antonia da Fonseca Sobral, da função de Diretor (FG-1), do Instittuto de Ciências Sociais.
Dispensa,a pedido,o servidor Geraldo Resende Boaventura,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Geociências(IGD) .
Dispensa à pedido, a servidora Maria Aparecida Gussi, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa,a pedido,o servidor Luiz Augusto Monnerat Celes,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica (PCL) .
Dispensa, a pedido, a partir de 15/05/1996, o servidor Valdomir dos Santos Missel, da função de Diretor (FG-1), da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Dispensa à pedido, a servidora Maria Aparecida Gussi, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Subchefe do Departamento de Enfermagem (ENF).
Dispensa,a pedido,a servidora Cláudia da Conceição Garcia Santos,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) .
Dispensa,a pedido,o servidor Marcus Faro de Castro,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS ,da função de Chefe FG- 1 do Departamento de Relações Internacionais (REL) .
Exonera, a pedido, o servidor Thiago da Silva Dantas, ocupante do cargo de Engenheiro Mecânico NS, com lotação no Hospital Universidtário de Brasília.
Dispensa à pedido, a servidora Stella Maris Hildebrand, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Enfermagem (ENF).
Dispensa, a pedido, a partir de 02/05/1995, a servidora Mariua Regina Zamith Calazans, da função de Diretora do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional (CD-4).
Dispensa, a pedido, a partir de 01/05/1995, o servidor Carlos Eduardo Vianna de Mello, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, a partir de 04/05/1995, o servidor Mauro Moura Severino, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa à pedido, a servidora Elisabeth Nogueira Ferront Shwartz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, a partir de 09/05/1995, a servidora Maria Helena Favero, da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento.
Dispensa,a pedido,os professores Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro (ICS/SOL) e Cristiane Girard Ferreira Nunes (ICS/SOL) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Sociais . Designa os professores Benício Viero Schmidt (ICS/CEPPAC) e Danilo Nolasco Cortes Marinho (ICS/SOL) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Sociais .
Dispensa, a pedido, a partir de 09/05/1995, a servidora Denise de Souza Fleith, da função de Chefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento (FG-1).
Dispensa,a pedido,os professores Luiz José Homem D'el Rey Silva(GEO) e Raul Minas Kuyumjian(GRM) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,como representantes do Conselho do Instituto de Geociências . Designa os professores Raul Minas Kuyumjian(GRM) e Dermeval Aparecido do Carmo(GEO) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Geociências .
Dispensa, a pedido, a partir de 20/05/1996, a servidora Sônia Maria da Silva Fernandes da função de Assitente do Vice-Reitor (FG-1), do Gabinete do Vice-Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/05/1996, o servidor João Francisco Pôvoa, da função de Encarregado do Posto da DAA/IED (FG-6), da Diretoria de Administração Acadêmica.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, a servidora Elisete Naomi Abe da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Estatística.
Dispensa à pedido, as professoras Cristina Yumie Aoki Inoue (REL) e Maria Izabel Valladão de Carvalho (REL) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais (IPR), a partir de 08/06/2001. Designa os professores Marta Izabel Valladão de Carvalho (REL) e Carlos Roberto Pio (REL) para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais (IPR), a partir de 08/06/2001.
Dispensa, a pedido, a partir de 27/04/1995, o servidor Márcio Cruvinel, da função de Coordenador de Informática, Instrumentação e Eletrônica (FG-2), do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Dispensa,a pedido,a servidora Alcilene Santana de Lima,ocupante do cargo de Administrador da função de Chefe do Centro de Ambulatórios (FG-2) do Hospital Universitário (HUB) .
Dispensa, a pedido, a partir de 11/04/1995, o servidor Aloylson Gregório de T. Pinto, da função de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas (FG-1).
Dispensa, a pedido, a partir de 01/05/1995, a servidora Nadja de Souza Lima, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínica Médica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 04/04/1994, o servidor Jucimar Pereira Gomes, da função de Coordenador do Centro de Tratamento Intensivo (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa à pedido, o servidor Clodomir Souza Ferreira (FAC) da função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos docentes da Faculdade de Comunicação, a partir de 04/06/2001.
Exonera, a pedido, a partir de 20/05/1996, a servidora Maria do Perpétuo Socorro R. dos Santos, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha NA D III, código de vaga n° 708093, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 19/04/1995, o servidor Alessandro Martim Marques, ocupante do cargo de Técnico Laboratório/Área NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa,a pedido,a servidora Maria Aparecida Laforga de Moura,ocupante do cargo de Auxiliar Operacional,da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Ciência da Computação (CIC) .
Exonera, a pedido, a partir de 25/05/1996, a servidora Ligia Alves Cadmartori, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga n° 707423, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Dispensa,por motivo de dispensa da função de coordenador de curso, a professora Maria Stela Grossi Porto(SOL) e, a pedido, o professor Wilson Trajano Filho(DAN) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Ciências Sociais,a partir de 24/08/2000 . Designa os professores Gustavo Uns Ribeiro(DAN) e Maria Francisca Pinheiro Coelho(SOL) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 24/08/2000 .
Exonera, a pedido, a partir de 29/05/1996, a servidora Anaildes Gomes da Hora, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, código de vaga n° 708054, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 18/04/1996, a servidora Priscila Fernandes Costa, ocupante do cargo de Psicólogo NS C V, código de vaga n° 3151264, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Institutol de Psicologia.
Exonera, a pedido, a partir de 29/05/1996, o servidor Moisés de Oliveira Andrade, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo NI D III, código de vaga n° 314809, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Odontologia.
Dispensa, a pedido, a Senhora Agatha Rita Dorotéia Tavares da função de membro suplente do Conselho Superior da Fundação Universitária de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1996, a servidora Simone Sylvia Ribeiro Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C II, código de vaga n° 707974, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Geologia Geral e Aplicada.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Antonio Carlos Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Mecânica NI C V, código de vaga n° 707654, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa à pedido, o servidor Suamir Jorge de Azevedo Campos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário (FG-4) da Casa de Cultura da América Latina (CAL).
Exonera, a pedido, a partir de 24/04/1995, a servidora Cristiane Pinheiro Marques, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/05/1995, a servidora Glória Janda Parente Timbo, da função de Coordenadora de planejamento (FG-2), do Centro de Processamento de Dados.
Exonera, a pedido, o servidor Antônio Donizeti Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, com lotação no Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Dispensa,a pedido,a servidora Agatha Rita Doroteia Tavares Guerra,ocupante do cargo de Secretário Executivo,da função de Secretária de Graduação (FG-4) da Faculdade de Medicina (FMD) .
Dispensa,a pedido,o servidor Herbert Araújo de Carvalho,ocupante do cargo de Assistente em Administração da função de Secretário da Faculdade de Medicina (FMD) .
Dispensa,a pedido,o servidor Edson Martins Salomão,ocupante do cargo de Vigilante,da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC) .
Dispensa, a pedido, o servidor Nilson Francisquini Botelho (GMP) da função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociência. Designa o servidor Nilson Francisquini Botelho (GMP) para exercer a função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Geociência, a partir de 17/04/1995.
Dispensa, a pedido,o servidor Eduardo Flávio Oliveira Queiroz,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Chefe da Divisão de Nutrição (FG- 1) do Hospital Universitário(HUB) .
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Margarida Alves Braga Alcantara, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária da Faculdade de Direito.
Dispensa,a pedido,o servidor Carlos Alberto de Assis Viegas,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe do Centro de Clínicas Médicas (FG-2) do Hospital Universitário(HUB) .
Dispensa, a pedido, o servidor Celso Silva Fonseca, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de História.
Dispensa, a pedido, o servidor Vivalde Raimundo de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe do Serviço de Transportes do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensar, a pedido, o servidor Ícaro Camargo Batista, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe da Divisão de Educação Continuada do Hospital Universitário de Brasília.