Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Dispensa o Weglisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, para exercer a função de Diretor de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, da função de Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Designa para exercer a função de Diretor de Transporte e Segurança da Prefeitura do Campus (PRC), o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.