Designa o professor Celso Chiarini para responder pela Chefia do Departamento de Estatística, na ausência do Titular.
Designa o professor Celso Chiarini para responder pela Chefia do Departamento de Estatística durante a ausência do titular.
Dispensar, por término de mandato, o professor Henrique Tafuri Malvar da função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Maurício de Pinho Gama para a função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Reynaldo Acírio de Oliveira da função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor Álvaro Tamoyo Lombana da função de Chefe do Departamento de Estatística (FG-1), a partir de 01/03/90.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para exercer,pelo período de 02 (dois) anos,a função de Chefe do Departamento de Estatística (FG-1) ,do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 01/03/90.
Designa o Professor Celso Chiarini da função Chefe do Departamento de Estatística (FG-1), a partir de 28/02/90.
Designa o servidor Antônio Eduardo Gomes, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Estatística, durante o período de férias da titular Claudete Ruas, de 17/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor Eduardo Freitas da Silva, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Estatística, durante o período de férias da titular Claudete Ruas, de 25/12/2006 a 01/01/2007.
Designa o servidor Afrânio Márcio Correa Vieira, ocupante do cargo de Professor assistente, para responder como Chefe do Departamento de Estatística, durante o período de férias da titular Claudete Ruas, de 02/01/2007 a 16/01/2007.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/08/1987, o professor Henrique Tafuri Malvar das funções de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Celso Chiarini para as funções de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas a partir de 01/08/1987.
Dispensa o Professor João Lopes de Albuquerque Montenegro do cargo de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos da função de chefe pro tempore do Departamento de Estatística, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Designa o servidor José Angelo Belloni para exercer a função de chefe do Departamento de Estatística, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Angelo Belloni, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do EST/Departamento de Estatística.
Designa a servidora Claudete Ruas, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do EST/Departamento de Estatística.
Designa a servidora Maria Amélia Biagio, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Chefe do Departamento de Estatística, a partir de 24/03/2007.
Dispensa o servidor José Angelo Belloni da função de chefe do Departamento de Estatística.
Designa o servidor Jair dos Santos Lapa para a função de chefe do Departamento de Estatística.
Dispensa o professor Henrique Tafure Malvar do cargo de chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para, interinamente, exercer a função de chefe do Departamento de Estatística.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Eduardo Freitas da Silva, ocupante do cargo de professor assistente, da função de chefe do Departamento de Estatística.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de professor assistente, para exercer a função de chefe do Departamento de Estatística.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Chefe do Departamento de Estatística, a partir de 20/12/2002.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Chefe, temporariamente, do Departamento de Estatística, a partir de 20/12/2002.