Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1), pro tempore, do SER/Departamento de Serviço Social.
Designa de 07/08/2006 a 05/09/2006, o servidor Djair Pereira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Serviço Social, durante férias da titular Domingas Teixeira Carneiro.
Designa o servidor Djair Pereira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Serviço Social (FG-4) durante o período de férias da titular Domingas Teixeira Carneiro, de 09/07/2007 a 07/08/2007.
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Serviço Social.
Designa servidor Mário Ângelo Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) pro tempore do Departamento de Serviço Social/SER.
Designa para a função de Secretária do Departamento de Serviço Social, a Assistente em Administração, Domingas Teixeira Carneiro.
Designa a Servidora Ilma Rezende Soares para exercer a função de Subchefe de Departamento, do Departamento de Serviço Social.
Dispensa a professora Laisy Roriz, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Serviço Social (FG-2), do Departamento de Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 09/89 (a data está cortada). Designa o professor Lutero Oliveira Rosa, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Serviço Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 01/09/89.
Designa a Servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Dispensa o professor Lutero Oliveira Rosa da função de coordenador de graduação no Departamento de Serviço Social. Designa a professora Laura Regina Maurício da Fonseca L. Duarte, para ocupar o cargo de coordenador de graduação no Departamento de Serviço Social.
Designa a Professora Leda del Caro Paiva para responder, interinamente, pelo cargo de chefe do Departamento de Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Professora Safira Bezerra Ammann para a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, em substituição à Professora Leda del Caro Paiva.
Designa a Servidora Maria Cilene Meireles Sales dos Santos para exercer a função de Chefe de Departamento (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Rosa Helena Stein para exercer a função de coordenador do curso de graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Domingas Teixeira Carneiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretária do Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da titular Angélica Guedes Dantas, de 31/12/2007 a 19/1/2008.
Designa a servidora Ailta Barros de Souza, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Designa, a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo de professora adjunta MS, para exercer a função de subchefe do Departamento de Serviço Social/SER, a partir de 1º/04/2003.
Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social, a partir de 20/01/2003.
Designa o Servidor Vicente de Paula Faleiros, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Serviço Social.
Designa o servidor Perci Coelho de Souza para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Nair Heloisa Bicalho de Souza para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Designa, tendo em vista o constante do OI SER/017/99, a servidora Ailta Barros de Souza Ramos Coelho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Ivainete Salete Boschietti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador de Curso de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social (SER).
Designa o servidor Potyara Amazoneida Pereira Pereira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social, a partir de 20/01/2007.
Dispensa, a pedido, a professora Denise Bomtempo B. Carvalho da função de Membro da Câmara de Extensão, do Decanato de Extensão, a partir de 26/06/1996. Designa a professora Marlene Teixeira Rodrigues (SER) para exercer a função de Membro da Câmara de Extensão, do Decanato de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Humanas, a partir de 26/06/1996.
Designa a servidora Laura Renina Maurício da Fonseca Lemos Duarte para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Política Social, do Departamento de Serviço Social.
Designa, tendo em vista o constante do OI SER/017/99, a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social.
Designa, tendo em vista o constante do memorando SER/084/99, o servidor Mário Ângelo Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas (IR).
Designa a servidora Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS exercício provisório, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) de Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2), pro tempore, do SER/Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Angélica Guedes Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária do Departamento de Serviço Social (FG-4), a partir de 12/10/2007.
Designa a servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social/SER.
Designa, a servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de professora adjunta MS, para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER, a partir de 1º/04/2003.
Designa a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do SER/Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da aervidora Maria Lúcia Pinto Leal, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.