Designa a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Nutrição Humana (FG-2) da FS/Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 08/08/2005.
Dispensa, a pedido, a servidora Elizabeth Maria Tala de Souza, Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação em Nutrição Humana (FG-2) da FS/Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 08/08/2005.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Kênia Maria Baiocchi de Carvalho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação em Nutrição (FG-2) da FS/Faculdade de Ciências da Saúde.
Procede à progressão funcional da professora Laila Salmen Espíndola-Darvenne, do Quadro de Pessoal Permanente desta fundação, com lotação na Faculadde de Ciências da Saúde, para a classe de Professor Adjunto MSC-II. Ocupa do cargo de Professor Adjunto MSC-I.
Nomeia Dâmaris Silveira Duarte, candidata habilitada em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 77/2002, e Edital de Homologação nº 97/2002, para o cargo de Professora adjunta, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, no curso de ciências farmacêuticas, em vaga decorrente da aposentadoria de Marília Largura, ocorrida em 16/11/1993.
Nomeia Laila Salmen Espíndola-Darvene para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312094, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da exoneração de Álvaro Manoel, ocorrida em 28/09/1995.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a candidata Vania Maria Moraes, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, vaga nº 634174, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em decorrência da aposentadoria de Odílio Luiz da Silva.
Procede à progressão funcional do Professor Francisco de Assis Rocha Neves, ocupante do cargo de Professor adjunto 2, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, para a classe de Professora adjunto 3, a partir de 21/06/2002.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a candidata Patrícia Medeiros de Souza Pena Barbosa, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, vaga nº 313499, com lotação no Faculdade de Ciências da Saúde, em decorrência da aposentadoria de Bráulio Magalhães Castro.
Declara vago, por falecimento, a partir de 23/05/2002, um cargo de Professor adjunto, ocupado pelo servidor Ralff Carvalho Justiniano Ribeiro, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Antônio Carlos Elias, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de afastamento do titular Francisco de Assis Rocha Neves, de 24/04/2007 à 03/05/2007.
Nomeia Martha Cecília Ambrósio Laboissère para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 313001, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da exoneração de Isaias Coelho, ocorrida em 20/03/1997.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Marília Barros, lotada na Faculdade de Saúde, ocupante do cargo de Professora Adjunto.
Designa a servidora Marina Kiyomi Ito,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Nutrição Humana (FG-2) da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde (FSD) .
Dispensa, a pedido, a partir de 25/05/1999, o servidor José Brandão Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador dos Cursos de Mestrado/Doutorado em Ciências da Saúde (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa por término de mandato, a servidora Helena Eri Shimizu, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Procede à progressão funcional do professor Ralff Carvalho Justiniano Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, para a classe de Professor Adjunto MSC-111, a partir de 03/05/2001.
Procede à progressão funcional da professora Eloisa Dutra Caldas, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde - Ciências Farmacêuticas, para a classe de Professor Adjunto MSC-III.
Designa a servidora Teresa Helena Macedo da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação em Nutrição (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Designa o Professor Adjunto Martha Cecília Ambrósio Laboisière, para a função de Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme Ofício Interno FAR nº 0030/2000.
Dispensa, a pedido, o Professor Adjunto Eloisa Dutra Caldas, da função de Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme Ofício Interno FAR nº 0030/2000.
Dispensa, a partir de 01/07/1999, tendo em vista decisão da Vice-Reitoria datada de 13/05/1999, a servidora Teresa Helena Macedo da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Mestrado em Nutrição Humana (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor Adjunto Jorge Alberto Cordon Portillo, para a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Ciências da Saúde, conforme Memorando DEX nº 0282/2000.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Adjunto Yolanda Mercedes Silva Camps de Oliveira, da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir da data de 03/05/2000, conforme Memorando DEX nº 0282/2000.
Designa o servidor Djalma José Muniz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa à pedido, a servidora Martha Cecília Ambrósio Laboissière, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Designa a servidora Nilce Santos de Melo para exercer a função de coordenadora do curso de graduação em odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Carlos Elias da função de coordenador do curso de graduação em odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Exonera o servidor Carlos Henrique Batista Rossini, ocupante do cargo de professor adjunto, do quadro de pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde.
Nomeia Luiz Alberto Simeoni, candidato habilitado em 19 lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 6/2001, do DOU de 05/12/2001, e Edital de Homologação nº 8/2002, do DOU de 06/02/2002, para o cargo de Professor Adjunto MS Cl (D) DE, código de vaga nº 0315127, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Henrique B. Rossini, ocorrida em 16/03/1999.
Procede à progressão funcional do servidor Enrique Roberto Arganaraz, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS 2, com lotação na FS/Faculdade Ciências da Saúde, para o cargo de Professor Adjunto MS 3, a partir de 2/03/2004.
Designa a servidora Lilian Marly de Paula, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de férias do titular Francisco de Assis Rocha Neves, de 18/2/2008 a 18/3/2008.
Designa a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Designa a servidora Elisabeta Gioconda Iole Giovanna Recine, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, a pedido, a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, por término de mandato, a servidora Elisabeta Gioconda Iole Giovanna Recine, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do estágio probatório do servidor Leopoldo Luiz dos Santos Neto, professor adjunto, conforme parecer favorável da comissão constituída pelo Ato nº 044/98 da Diretoria da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Eloisa Dutra Caldas, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador do curso de graduação de ciências farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o servidor Francisco de Assis Rocha Neves, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenador do curso de graduação em ciências farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde.
Nomeia Pérola de Oliveira e Magalhães, candidata habilitada em 1-Q lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 60/2006, publicado no DOU de 22/3/2006, e Edital de Homologação nº 254/2006, publicado no DOU de 6/6/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 315375 , do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, Curso de Ciências Farmacêuticas, em vaga decorrente da exoneração de Jessé José Freire de Souza, ocorrida em 7/3/2003.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Patrícia Medeiros de Souza Pena Barbosa, lotada na Faculdade de Ciências da Saúde, ocupante do cargo de Professor Adjunto II. matrícula nº 994111, referente ao período de 30/7/2004 a 30/11/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Mônica Valero Singh, lotada na Faculdade de Ciências da Saúde, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 1003682, referente ao período de 28/11/2003 a 28/03/2006.