Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 24/08/2007 a 02/09/2007.
Dispensa o Professor Adjunto Ricardo Bentes de Azevedo, a pedido, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Biologia Animal do Departamento de Genética e Morfologia (GEM), a partir de 18/11/2005.
Dispensa, por término de mandato como Decano de Ensino de Graduação da UnB, o Professor Fernando Jorge Rodrigues Neves da Comissão Técnica constituída pela Resolução da Reitoria n. 009/2000, de 14 de março, responsável pelo recebimento provisório, localização, instalação e preparação para uso real dos equipamentos e todas as operações e documentação correspondentes aos equipamentos destinados ao ensino de graduação. E designa o Professor Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro para integrar, como Coordenador, a Comissão Técnica.
Designa o Professor Adjunto Ricardo Bentes de Azevedo, a partir de 18/11/2005, à função de Coordenador de Apoio à Pesquisa do Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação (DPP).
Designa o Professor Francisco Damasceno Freitas, a partir de 01/12/2005, à função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Balthazar, da função de Coordenador do Curso de Graduação do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa a servidora Aida Alves Fadel para exercer a função de coordenador do curso de Graduação, do Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa, a pedido, o servidor Elder Rocha Lima filho, da função de coordenador do curso de Graduação, do Departamento de Artes Visuais.
Designa o servidor Nelson Fernando Inocêncio da Silva, para exercer a função de coordenador do curso de Graduação em Artes Plásticas, do Departamento de Artes Visuais.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Gallina Neto, da função de coordenador do curso noturno de Licenciatura em Educação Artística, do Departamento de Artes visuais.
Designa a servidora Regina Cesa Pereira, para exercer a função de coordenador do curso noturno de Licenciatura em Educação Artística, do Departamento de Artes visuais.
Dispensa, a pedido, o servidor Francisco Leite Aviani, da função de coordenador do curso de Bacharelado em Desenho industrial, do Departamento de Artes visuais.
Designa a servidora Symone Rodrigues Jardim, para exercer a função de Coordenador do curso de Bacharelado em Desenho Industrial, do Departamento de Artes Visuais.
Designa o servidor Mauro Moura Severino para exercer função de Coordenador de Extensão da área do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos.
Concede dispensa, por término de mandato, o servidor Joaquim Pinto de Andrade da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, a partir de 05/10/1998.
Designa o servidor Bernardo Pinheiro Machado Mueller, para exercer função de Coordenador do curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Dispensa o servidor José Garrofe Dórea da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira para exercer a função de Coordenador pro-tempore do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, no período de 01/10/1998 a 12/12/1998.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Guilherme Caribé de Carvalho para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Mecatrônica do Departamento de Engenharia Mecânica.
Reconduz o servidor Roberto Francisco Bobenrieth Miserda para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 19/10/1998.
Concede dispensa, por término de mandato, ao servidor Antônio Raimundo Lima Cruz Teixeira da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Imunologia e Genética Aplicadas (FG-2) do Departamento de Patologia, a partir de 01/08/1998.
Designa o servidor Jaime Martins de Santana para exercer função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Imunologia e Genética Aplicadas (FG-2) do Departamento de Patologia, a partir de 03/08/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Aiporê Rodrigues de Moraes da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística, a partir de 22/09/1998.
Designa a servidora Édina Shisue Miazaki para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Estatística, a partir de 22/09/1998.
Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Jorge Rachid, da função de Coordenador da Coordenadoria de Informações Gerenciais, da Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional.
Designa o servidor Enoque Paulo de Albuquerque, para exercer a função de Coordenador da Coordenadoria de Informações Gerenciais, da Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional.
Reconduz servidor Antônio Eduardo Gomes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, a função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Estatística.
Ratifica o nome da servidora Nancy Alessio Magalhães como Coordenadora do Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória no Centro-Oeste (NECOIM).
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Regina Miranda, da função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos, do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, o servidor Ronaldo Rebello de Britto Poletti, da função de Coordenador de Pós-Graduação, da Faculdade de Direito.
Designa a servidora Glaucia Ribeiro Starling Diniz, para exercer a função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos, do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor José Geraldo de Sousa Júnior, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação, da Faculdade de Direito.
Designa o Professor Titular José Marcelo Imaña Encinas, a partir de 23/11/2005, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Tecnologia (FT).
Dispensa, a pedido, o servidor José Geraldo de Sousa Júnior, da função de Coordenador de Graduação, da Faculdade de Direito.
Designa o servidor Humberto Jacques de Medeiros, para exercer a função de Coordenador de Graduação, da Faculdade de Direito.
Dispensa, a pedido, o servidor Hartmut Günther, da função de Coordenador de Projetos Espaciais, do Decanato de Assuntos Comunitários.
Dispensa o servidor Ademar Pamplona Araujo da função de Coordenador de Orçamento e Finanças da unidade de Programa e Acompanhamento Orçamentário no Hospital Universitário.
Dispensa, a pedido, a servidora Elizabeth Tunes, da função de Coordenador da Coordenadoria do Sistema de Orientação ao Universitário, do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional.
Designa a servidora Lúcia Cony Faria Cidade para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação, do Departamento de Geografia.
Designa o servidor Celius Antonio Magalhães, para exercer a função de Coordenador da Coordenadoria do Sistema de orientação ao Universitário, do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional.
Dispensa, a pedido, o servidor Henrique Altemani de Oliveira, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais, e da Chefia do Departamento de Relações Internacionais.
Dispensa o servidor Hélio Marcos Neiva da função de Coordenador de Orçamento e Finanças no Hospital Universitário.
Designa o servidor Lytton Leite Guimarães, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais, e responder, interinamente, pela Chefia do Departamento de Relações Internacionais.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Luiz Fernando Terra Tallarico da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (G-2) do Departamento de Administração, a partir de 13/10/1998.
Designa o servidor Roque Magno de Oliveira para exercer função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Administração.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Graciela Nora Doz de Carvalho da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil, a partir de 19/10/1998.
Concede dispensa, por término de mandato, à servidora Lúcia Cony Faria Cidade da função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Geografia, a partir de 17/11/1998.
Dispensar, a pedido, a servidora Gabriela de Souza Tenório, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Coordenadora do Projeto Especial Novas Tecnologias (FG-1) do Decanato de Ensino de Graduação/DEG.
Designa o servidor Detlef Hans Gert Walde, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador do Museu de Geociências do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Juan José Verdesio Bentancurt para exercer função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Geografia, a partir de 17/11/1998.
Designar a servidora Clarice da Silva Costa, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora do Projeto Especial Novas Tecnologias (FG-1) do Decanato de Ensino e Graduação/DEG.
Designa o servidor Elton Luiz Dantas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador da Rede de Estudos Geodinâmicos e Ambientais do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o Professor Adjunto Aldery Silveira Júnior, da função de Coordenador de Graduação Noturno, do Departamento de Administração (ADM), a partir de 23/11/2005.
Designa o professor Aiporê Rodrigues de Moraes para coordenar o Núcleo de Estudos e Desenvolvimento de Tecnologia em Métodos Quantitativos, Estatística e Análise de Mercados (METRICA), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM).
Designa o Professor Adjunto Jorge Fernando Valente de Pinho, a partir de 23/11/2005, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno do Departamento de Administração (ADM).
Dispensa, a pedido, a Assistente em Administração Walméria Rodrigues da Cunha e Faria, a partir de 01/12/2005, da função de Coordenadora de Cobrança e Controle, da Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP).
Reconduz, a partir de 1º/11/2001, o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, à função de Coordenador de Prática Desportiva da Faculdade de Educação Física (FEF).
Designa o Administrador Heverson Cid Oliveira, a partir de 01/12/2005, para exercer a função de Coordenador de Cobrança e Controle, da Secretaria de Gestão Patrimonial (SGP).
Dispensa o servidor Ronan Tanus da função de coordenador de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento, no Hospital Universitário.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Educacional, da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), durante o período de férias do servidor Júlio César Goulart Garay, de 02/01/2006 a 16/01/2006.
Dispensa Renato Fontes Guimarães, Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Programa de Iniciação Científica do Decanatao de Pesquisa e Pós-Graduação, a partir de 24/08/2006.
Designa a Assistente em Administração Antônia Souza dos Santos à função de Coordenadora de Execução Orçamentária da Prefeitura do Campus (PRC), durante o período de férias da servidora Marilda Cardoso Gualberto, de 16/11/2005 a 15/12/2005.
Designa a Economista Gláucia Lopes Luiz Evagenlista à função de Coordenadora de Avaliação e Planejamento, da Secretaria de Planejamento (SPL), a partir de 01/12/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, da função de Coordenador de curso de Pós-graduação, do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa o servidor João Nildo de Souza Vianna, para exercer a função de Coordenador do curso de Pós-graduação do Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa a servidora Jacira da Silva Câmara da função de Coordenadora de Apoio à Pesquisa no Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Violeta de Faria Pereira, da função de Coordenador do curso de Graduação, do Departamento de Geografia.
Dispensa o servidor Michelangelo Giotto S. Trigueiro da função de Coordenador do Curso de Graduação em Sociologia, no Departamento de Sociologia.
Designa a servidora Roselir de Oliveira Nascimento, para exercer a função de Coordenador do curso de Graduação, do Departamento de Geografia.
Designa a servidora Loussia Penha Mousse Felix, para exercer a função de Coordenador de Extensão, junto a Faculdade de Direito.
Designa o servidor Ronaldo Rebello de Britto Poletti, para exercer a função de Coordenador do Centro de Estudos Interdisciplinares, da Faculdade de Direito.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor José Matias Pereira da função de Coordenador do Curso de Graduação- Diurno (FG-2) do Departamento de Administração, a partir de 26/10/1998.
Designa o servidor Geraldo Sardinha Almeida para exercer função de Coordenador do Curso de Graduação- Diurno (FG-2) do Departamento de Administração, a partir de 26/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Sandra Lúcia Rodrigues da Rocha da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Letras (FG-2) do Instituto de Letras, a partir de 04/11/1998.
Designa o servidor Joaquim Santana Caixeta para exercer função de Coordenador Interino do Curso de Graduação em Letras (FG-2) do Instituto de Letras, a partir de 03/11/1998.
Concede dispensa, por término de mandato, à servidora Keila Elizabeth Fontana da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Educação Física, a partir de 17/10/1998.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Educação Física, a partir de 18/10/1998.
Designa o servidor Wilson Trajano Filho para a função de coordernador do curso de Pós-graduaçãodo Departamento de Antropologia.
Designa a servidora Mônica Castagna Molina, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UnB-Faculdade de Planaltina; a partir de 18/10/2007.
Designa o Professor Ricardo Staciarini Puttini à função de Coordenador, e o Professor Jacir Luiz Bordim à função de Vice-Coordenador, do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). O Ato da Reitoria nº 1601/2005 entra em vigor a partir de 20/12/2005, e revoga disposições em contrário.
Designa a Assistente em Administração Vilma Silva Rodrigues para responder, durante o período de férias do servidor Afonso de Souza, de 05/12/2005 a 24/12/2005, como Coordenadora de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos (SRH).
Designa a Administradora Sebastiana Maria Soares Teixeira Vogado, durante os períodos de férias do servidor Ailson Aristarco de Souza, a saber: de 24/01/2005 a 02/02/2005; de 21/07/2005 a 30/07/2005; e de 03/11/2005 a 12/11/2005, para responder como Coordenadora do Sistema de Informação de Pessoal, da Secretaria de Recursos Humanos (SRH).
Dispensa, a pedido, a Professora Adjunta Mércia Maria Braga Rocha, a partir de 24/10/2005, da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Medicina (FM).
Dispensa, a pedido, o servidor Miguel Ângelo Marini, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Biologia Animal do Departamento de Genética e Morfologia (FG-2), a partir de 1 0/11/2007.
Designa o Professor Titular Ícaro Camargo Batista, a partir de 24/10/2005, à de Coordenador de Extensão da Faculdade de Medicina (FM).
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 19/11/2007.
Dispensa, a pedido, o Vigilante Josemar Rodrigues de Albuquerque, a partir de 29/11/2005, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio, da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o Vigilante Evani Bispo de Oliveira à função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio, da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor George Rodrigo Bandeira Galindo, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Coordenador de Graduação-Diurno da Faculdade de Direito.
Dispensa, a pedido, o Administrador de Edifícios Francisco de Assis da Silva, a partir de 29/11/2005, da função de Coordenador de Zeladoria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o Jardineiro Jumair de Arruda Rodrigues para, a partir de 29/11/2005, exercer a função de Coordenador de Zeladoria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa o servidor Francisco Gois de Oliveira da função de Coordenador Interino do Núcleo de Extensão do Novo Gama, do Centro de Apoio aos Núcleos de Extensão.
Reconduz o Assistente em Administração Remival Nunes Lemes, a partir de 29/11/2005, à função de Coordenador de Portaria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa a servidora jovelina Rodrigues de Oliveira para exercer a função de Coordenadora Interina do Núcleo de extensão do Novo Gama, do Centro de Apoio aos Núcleos de Extenção.
Dispensa o servidor Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque da função de Coordenador do Núcleo de Estudos Sobre o Brasil Contemporâneo, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Designa o servidor Elimar Pinheiro do Nascimento para exercer a função de Coordenador do Núcleo de Estudos Sobre o Brasil Contemporâneo, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Ernane Nogueira da Silva, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Engenharia Florestal.
Designa o servidor Eleazar Volpato, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Engenharia Florestal.
Dispensa, a pedido, o servidor Victor Hugo Casanova Alcade, da função de Coordenador do Curso de Pós-graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Paulo César Nascimento, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Graduação do Instituto de Ciência Política,a partir de 19/11/2007.