Designa o Professor Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Subchefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos, do Instituto de Psicologia,a partir de 01/03/90.
Nomeia Cristina Gobbi, para o cargo de Professor Auxiliar de MS.A.1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da rescisão contratual da Professora Claudia Azeredo.
Nomeia Gleidson Soares Ribeiro Silveira para o cargo de Técnico de laboratório/química NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Jayme Vieira, ocorrida em 31/10/91.
Altera o Ato da Reitoria nº 904/91, que concedeu aposentadoria ao servidor Joaquim Josino da Rocha.
Exonera, a pedido, a servidora Suely Lopes de Araújo, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Nomeia Rafael Timóteo de Sousa Júnior para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312638, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Geraldo Severo de Souza Ávila, ocorrida em 03/03/1997.
Reconduz a servidora Marta Adriana Bustos Romero, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa o programador cultural Maria de Fátima Borges Burgos da função de Secretário do Instituto de Artes, a partir da data de 14/03/2000, conforme Memorando IDA nº 0023/2000.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Ana Maria Resedende de Junqueira (FAV), ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Averaldo Júnior Ferreira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação na Biblioteca Central (BCE), a partir de 21/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 20/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Marlene Santos do Nascimento, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Ericer Lopes de Araújo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha NA, com lotação no DRU/Diretoria do Restaurante Universitário, a partir de 28/02/2004.
Procede à progressão funcional, por titulação, de um padrão, do servidor Floriano Ferreira de Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Pedreiro, com lotação na Prefeitura do Campus.
Concede pensão federal, a partir de 15/11/2005, a Marta Angélica de Paiva, companheira do ex-servidor Pedro Libório da Cunha Neto, do Quadro de Pessoal Permanente, ocupante do cargo de Arquivista, nível de classificação E, nível de capacitação I, padrão de vencimento 16, regime de trabalho de 40 horas semanais, nos termos dos artigos 215, 216, § 1º, e 217, inciso I, alínea "c", da Lei nº 8112/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, combinado com o art. 40, § 7º, inciso I, da EC 41/2003, publicada no DOU de 31/12/2003, e art. 2º, inciso I, da Lei nº 10887/2004, publicada no DOU de 21/06/2004.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Aida Nazareth de Santanna Costa, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção do Instituto de Ciências Biológicas, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa a servidora Loreny Gimenes Giugliano, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Biologia Celular (FG-1), a partir de 14/2/2008.
Admite a Professora Tereza Catharina de Góes Campos, para exercer a função de Adjunto, junto à Faculdade de Educação.
Dispensa Vicente Nunes do Amaral do cargo em comissão de Subsecretário junto ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Artes.
Concede ao professor Miguel Alves Pereira licença sabática de um semestres com remuneração integral;.
Dispensa a Sra. Iracema Mathilde Baccarini da Chefia do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciencias da Saude.
Designa os professores Helena Ribeiro Sanches Barcellos;Cristovam Ricardo Calvacante Buarque;Laisy Roriz;Maria Lucília Neves Aires de Alencar;Moema Ribas Silva;Mireya Suárez Soares para as funções de assessores do Grupo Tarefa Universitário.
Dispensa o professor Mário Júlio Teixeira Kruger, a pedido, da função de representante do Departamento de Urbanismo na Congregação de Carreira do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o Professor Pedro Américo Cabral Senna para a função de membro da Comissão Permanente de Concurso Vestibular - COPEVE.
Designa a professora Aglaêda Facó Ventura para as funções de Coordenadora de Graduação do Departamento de Teoria Literária e Literatura, do Instituto de Expressão e Comunicação. A referida Coordenadora exercerá as funções atinentes aos cursos de graduação que lhe forem delegadas pela Chefia do Departamento e terá mandato coincidente com o do Chefe do Departamento e receberá a Gratificação de Função equivalente à de Subchefe de Departamento (FG-5, do PCSBV). Este ato entra em vigor a partir desta data.
Designa a Professora Annik Marie José S. S. R. Fonseca, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica (FG-1),a partir de 16/02/90.
Nomeia Denise Mansur Araújo para o cargo de Professora Auxiliar de MS.A.1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da rescisão contratual da Professora Kátia Virginia F. Afiune.
Nomeia Frederico Cristiano G. Mourão para o cargo de Técnico em edificações NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Elvin Medeiros, ocorrida em 10/07/92.
Exonera, a pedido, o servidor Marcos Antonio Saraiva, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Patologia Clinica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Departamento de Genética e Morfologia.
Nomeia Ricardo Lopes de Queiroz para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 708425, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Daniel Távora de Queiroz Cobra, ocorrida em 01/03/1997.
Procede progressão funcional ao servidor Jorge Saba Arbache Filho, ocupante do cargo de professor assistente AS 1, para o cargo de professor adjunto 1, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Designa o técnico em artes gráficas Maurilho Tadeu Escossino para a função de Secretário do Instituto de Artes, a partir da data de 14/03/2000, conforme Memorando IDA nº 0023/2000.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Ricardo Titze de Almeida (FAV), ocupante do cargo de Professor Assistente.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Júlio César Franco Almeida, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Cirurgião—Dentista NS, com lotação no Hospital Universitário de Brasília (I-1IJB), a partir de 21/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 23/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Henrique Ewerton Pires, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Engenheiro civil/Especialidade, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Francisca das Chagas Morais, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnica em Laboratório NI, com lotação no GMP/Departamento de Mineralogia e Petrologia, a partir de 26/02/2004.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 64/2005, publicado no DOU de 14/1/2005, que nomeou a candidata íris Luna Macedo para o cargo de Engenheira Civil NS A I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, por perda de prazo.
Concede aposentadoria, por invalidez permanente, ao servidor Manoel de Jesus Ribeiro Sales, do Quadro de Pessoal Permanente, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, nível de classificação E, nível de capacitação I, padrão de vencimento 16, regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado no Centro de Pesquisa e Opinião Pública da UnB, com fundamento no art. 40, self insert 1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Albanete Alves Burity, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada no Centro de Excelência em Turismo, do nível de capacitação I para II, a partir de 04/09/2006.
Dispensa a servidora Loreny Gimenes Giugliano, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Subchefe do Departamento de Biologia Celular, a partir de 14/2/2008.
Admite o Doutor Gerson Canedo Magalhães, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Designa Nilton Claro Costa para exercer cargo em comissão de Subsecretário junto ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Artes.
Extingue uma vaga para o cargo de Recepcionista Referência 2 e Cria uma vaga para o cargo de Recepcionista Referência 1.
Dispensa a professora Terezinha Rosa Cruz da função de Representante do Departamento de Desenho junto à Congregação de Carreira dos Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa a professor Iracema Mathilde Baccarini para chefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Extingue no Centro Custo BCE uma vaga de Auxiliar de Serviços;uma vaga de Escriturário 1;uma vaga de Escriturário 4;no Centro de Custo CPD duas vagas de Perfurador;no Centro de Custo QUI uma vaga para Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa;no Centro de Custo EST uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo CEL uma vaga para Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa;no Centro de Custo ENC uma vaga de Auxiliar de Serviço;no Centro de Custo ENM uma vaga de Auxiliar de Serviços;no Centro de Custo FSD uma vaga de Operador de Copiadora;no Centro de Custo HOS duas vagas de Auxiliar de Enfermagem;duas vagas de Atendente;no Centro de Custo EDF uma vaga de Auxiliar de Serviços;no Centro de Custo DIR uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo DAD uma vaga de Desenhista;uma vaga de Auxiliar de Serviços;uma vaga de Carpinteiro;uma vaga de Pedreiro;no Centro de Custo MAR uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo CON uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo PAT uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo GER uma vaga de Porteiro;no Centro de Custo DAC uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo ALI uma vaga de Mecânico;uma vaga de Auxiliar de Almoxarifado;uma vaga de Auxiliar de Serviços;uma vaga de Ecarregado de Compras;uma vaga de Escriturário cria no Centro de Custo BCE uma vaga de Auxiliar de Serviços;uma vaga de Escriturário 2;uma vaga de Escriturário 5;no Centro de Custo CPD duas vagas de perfurador;no Centro de Custo QUI uma vaga para Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa;no Centro de Custo EST uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo CEL uma vaga para Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa;no Centro de Custo ENC uma vaga de Auxiliar de Serviço;no Centro de Custo ENM uma vaga de Auxiliar de Serviços;no Centro de Custo FSD uma vaga de Operador de Copiadora;no Centro de Custo HOS duas vagas de Auxiliar de Enfermagem;duas vagas de Atendente;no Centro de Custo EDF uma vaga de Auxiliar de Serviços;no Centro de Custo DIR uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo DAD uma vaga de Desenhista;uma vaga de Auxiliar de Serviços;uma vaga de Carpinteiro;uma vaga de Pedreiro;no Centro de Custo MAR uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo CON uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo PAT uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo GER uma vaga de Porteiro;no Centro de Custo DAC uma vaga de Escriturário;no Centro de Custo ALI uma vaga de Mecânico;uma vaga de Auxiliar de Almoxarifado;uma vaga de Auxiliar de Serviços;uma vaga de Ecarregado de Compras;uma vaga de Escriturário.
Designa o professor Frederico Rosa Borges de Holanda para representante do Departamento de Urbanismo na Congregação de Carreira do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa, a pedido, a bibliotecária Cybelle Villares Coelho da função de membro da Câmara de Administração e Finanças.
Autoriza a concessão de Recursos Próprios à Associação dos Servidores da Fundação Universidade de Brasília - ASFUB, no valor de Cz$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil cruzados) para pagamento de despesas decorrentes do Programa de Transporte de Serviços da FUB, durante o mês de abril de 1987, ouvido o CISEE.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para exercer,pelo período de 02 (dois) anos,a função de Chefe do Departamento de Estatística (FG-1) ,do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 01/03/90.
Nomeia Luciene Martins, para o cargo de Professor Auxiliar de MS.A.1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da rescisão contratual do Professor Vilmar Baldissera.
Nomeia Lúcio Flávio Carvalho Magalhães para o cargo de Técnico de laboratório/química NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Sérgio Sampaio, ocorrida em 10/10/91.
Altera o Ato da Reitoria nº 173/91, que concedeu aposentadoria à servidora Edna Maria Silva.
Exonera, a pedido, a servidora Susanne Rath, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Química.
Nomeia Marisa Alvares da Silva Velloso Ferreira para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312377, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Fitopatologia, em vaga decorrente da exoneração de Mário Lúcio Vilela de Rezende, ocorrida em 01/12/1997.
Dispensa a professora Alessandra Ramos de Oliveira, da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Letras.
Reconduz o professor adjunto Selma Alves Pantoja para a função de Coordenador de Extensão do Departamento de História, a partir da data de 16/03/2000, conforme Ofício HIS nº 0001/2000.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Francisco Sacramento de Jesus (ENF), ocupante do cargo de Técnico em Laboratório.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor José Fernando de Faria Lucena Dantas, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Engenheiro Eletrônico NS, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal (DPE), a partir de 18/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 23/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Jussane Cássia Moradim Ferreira, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Gardênia Maria de Moura Fé, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação no DAF/Decanato de Administração NI, a partir de 08/02/2004.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Sachio Negawa, lotado no Departamento de Línguas Estrangeiras, ocupante do cargo de Professor Assistente II, matrícula n. 993751, referente ao período de 17/6/2002 a 17/10/2004.
Concede aposentadoria à servidora Ana Ferreira da Rocha Lima, do Quadro de Pessoal Permanente, ocupante do arco de Copeiro, nível de classificação B, nível de capacitação I, padrão de vencimento 15, regime de trabalho de 40 horas semanais, lotada no Departamento de História, com fundamento no art. 6º, incisos I a IV, da Emenda Constituição nº 41/2003.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Albineia Ramos da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa a servidora Ildinete Silva Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe, pro tempore, do Departamento de Biologia Celular, a partir de 14/2/2008.
Admite o Doutor Nunjo Fikkel, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Cria vaga para o cargo de Auxiliar de Processamento, na Diretoria de Assuntos Academicos.
Extingue uma vaga para o cargo de Auxiliar de Ofício Referência 2 e cria uma vaga para o cargo de Auxiliar de Ofício Referência 1.
Dispensa a professora Josenilda de Araújo Caldeira Brant da função de subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Extingue no Centro de Custo DAD uma vaga de Supervisor Especializado 5 e cria no Centro de Custo CEL uma vaga para Supervisor Especializado 4.
Designa o professor Benno Sander para representar as Congregações de Carreira dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Educação junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa.
Designa o coordenador de projetos Wagner Teixeira da Silva, Diretor do Centro de Processamento de dados, para exercer função de Membro da Câmara de Administração e Finanças.
Designa o professor José Fortes do Rêgo para exercer a função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 07/05/87.
Designa a Professora Osiris Turnes para exercer,pelo período de 02 (dois) anos,a função de Subchefe do Departamento de Estatística,do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 01/03/90.
Nomeia Vitor José de Vasconcelos Grossi, para o cargo de Professor Auxiliar de MS.A.1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria concedida ao Professor José Osvaldo de M. Penna.
Nomeia Hilton Dias da Rocha para o cargo de Técnico em eletricidade NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de José Guilherme Filho, ocorrida em 19/03/91.
Declara vago um cargo de Administrador, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Iara Cristina de Andrade Duarte, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Geraldo Sá Nogueira Batista, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Urbanismo.
Nomeia Edna Figueiredo Rego para o cargo de Médico/Clínica Médica NS D I, código de vaga nº 708148, do Quadro de Pessoa Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Raíssa de Franca V. Dantas, ocorrida em 29/03/96.
Procede progressão funcional ao professor Marcelo Valle de Sousa, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-III, com lotação no Departamento de Biologia Celular, para a classe de adjunto MSC-IV, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa o assistente em administração Antonio Carlos de Oliveira da função de Secretário do Departametno de Relações Internacionais, a partir da data de 30/03/2000.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Olgamir Francisco de Carvalho (TEF), ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Celina Maria Figueiredo Cavalcante, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnica em Restauração NT, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal (DPE), a partir de 16/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 23/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Maria Aparecida Laforga de Moura, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar operacional, lotada no Departamento de Ciência da Computação.
Nomeia Alexandre Pereira Fonseca, candidato habilitado no Concurso Público objeto do Edital Convocatório n. 1/2003, publicado no DOU de 12/11/2003, e Edital de Homologação n. 5/2004, publicado no DOU de 18/3/2004, para o cargo de Assistente em Administração NI A I, código de vaga n. 312870, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Medicina, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Herbert Rodrigo Fonseca Palheta.
Concede progressão funcional à servidora Dirce Guilhem de Matos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-03-DE, lotada no Departamento de Enfermagem, em virtude da habilitação no Concurso Público objeto do Edtial Conocatório nº 105/2005, publicado no DOU de 21/06/2005, e do Edital de Homologação nº 339/2005, publicado no DOU de 22/12/2005, para a classe de Titular, em regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Alvino José de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa o servidor Pedro Alves do Lago, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Subsecretaria de Comunicação Administrativa, durante o período de férias da titular Eurides Araújo Costa Pessoa, de 11/2/2008 a 1°/3/2008.
Admite o Doutor Oscar Fontkhrlle, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Extingue uma vaga para o cargo de Auxiliar de Ofício Referência 2 e cria uma vaga para o cargo de Auxiliar de Ofício Referência 1.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria 793/76 e designa o professor Bento José Bugarin para exercer a função de Subchefe do Departamento de Direito da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o professor Wilson Valente da Silva para subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa a pedido o professor José Salomão David Amorim da função de representante do Departamento de Comunicação na congregação de carreira dos cursos de Pós Graduação da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o aluno Aguimar Mendes Ferreira para representar o corpo discente junto ao Conselho de Administração com direito a voz apenas.
Dispensa, por término de mandato, a Professora Suzana Pinheiro Machado Mueller do cargo de SubChefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Aplicados.
Designa a servidora Eliz de Amorim Sousa Alencar para exercer a função de Secretária de Pós-Graduação (FG-9), junto ao Departamento de Psicologia, a partir desta data.
Contrata o Sr. Ricardo Freitas Von Borries como professor substituto no período de 15/05/89 a 31/12/89, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para o regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, na vaga decorrente da demissão do professor Hélio Pontes, ocorrida em 24/10/88.
Contrata Marie France Jeanne L. Depêche como Professor Substituto, no período de 01 (um) ano, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, para o regime de Dedicação Exclusiva, com salário equivalente ao de Professor Auxiliar, nível 01, em vaga decorrente da rescisão contratual do Professor Jean François Cleaver, ocorrida em 15/01/90.
Concede aposentadoria ao Professor Orlando Vieira Leite, ocupante do cargo de Adjunto de MS..4.
Nomeia Marco Antonio Garcez Bueno para o cargo de Técnico em eletricidade NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Osmar de Souza Bezerra, ocorrida em 19/03/91.
Altera o regime de trabalho do servidor José Galib Tannuri, ocupante do cargo de Professor Assistente, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, de Tempo Parcial para Dedicação Exclusiva.