Dispensa o servidor Thelmo Rocha da Silva, ocupante do cargo de administrador, da função de Gerente de Desempenho Funcional da Secretaria de Recursos Humanos.
Concede progressão funcional do Professor Assistente Elisabetta Gioconda Iole Giovanna Recine para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Nutrição, a partir da data de 22/12/1999, em acordo ao Decreto nº 94664/1987, ad referendum, da Câmara de Carreira Docente.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 562/2000, publicado no DOU de 6/7/2000, que demitiu a servidora Marnalva Farias de Almeida, ocupante do cargo de Copeira, código de vaga n. 313769, de acordo com os incisos 1, IV, X, XI e XIII do artigo 132,da Lei n. 8.112/1990.
Designa o servidor Marçal de Oliveira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (FG-1) do Instituto de Química (IQ).
Procede à progressão funcional, a partir do dia 18/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Josilene Albino de Freitas Lima, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Luciene Freitas Luiz, candidata habilitada em 27º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2002, publicado no Diário Oficial da União de 09/05/2003, e Edital de Homologação nº 7/2002, publicado no Diário Oficial da União de 03/07/2002, para o cargo de Técnica em Laboratório/Patologia Clínica NI A I, código de vaga nº 774950, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Célia Lúcia da Silva Farias, ocorrida em 16/02/2004.
Nomeia Válmi Hatje-Faggion, candidata habilitada em lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 42/2004, publicado no DOU de 30/6/2004, e Edital de Homologação n. 1/2005, publicado no DOU de 6/1/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga n. 312472, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, em vaga decorrente da exoneração de Hans Theo Harden.
Retifica o Ato da Reitoria nº 953/2005, publicado no DOU de 09/08/2005, que concede aposentadoria voluntária à servidora Vicência Ferreira Lima, onde se lê: "ocupante do cargo de Técnica em Reabilitação/Fisioterapia", leia-se: "ocupante do cargo de Técnica em Reabilitação/Fisioterapia, nível de classificação D, nível de capaciação I, padrão de vencimento 15".
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Mirani Bitencourt Bragança, ocupante do cargo de Auxiliar de cozinha, lotada na Diretoria do Restaurante Universitário, do nível de capacitação II para III, a partir de 01/09/2006.
Dispensa o servidor José Luiz Rodrigues Ananias, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança no Campus do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus.
Concede ao Professor de Ensino Médio José jerônimo Ribeiro Oliveira, Licença sem vencimento pelo prazo de doze mêses.
Concede licença com vencimentos a professora Dalva Campos da Faculdade de Saúde.
Designa a Escriturária Referência I, Eni Marins da Rocha, para exercer a chefia da Secretaria do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais e Aplicados, durante o afastamento do titular.
Concede auxilio moradia ao Prof. George Eiten, do Departamento de Biologia Vegetal.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria 164/77 e designa o professor Carlos Camiza Fortes para responder pela Vice-Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Extingue vagas para os cargos de Professor Assistente Ref. 1, Professor Visitante Titular, Colaborador Ref. 1, 2 e 3, e ProfessorVisitante Adjunto Ref. 3, e cria vagas para os cargos de Professor Visitante Adjunto Ref. 1 e 2 e Professor Colaborador 2 e 3, junto a diversos Centros de Custos.
Designa o professor Plínio Caldeira Brant para exercer as funções de subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensar, a pedido, a Professora Vânia Lomônaco Bastos da funçâo de Membro da Comissâo Especial da Câmara de Ensino de Graduação.
Designa o jornalista Lourenço Cazarré para exercer o cargo, em comissão, código (CC-6), de Chefe de Serviço de Editoração da Editora Universidade de Brasília, a partir de 7 de maio de 1987.
Designa o Professor Wagner Antônio Rizzo para exercer a função de membro da comissão Especial da Câmara de Ensino de Graduação, do Decanato de Ensino de Graduação, a partir de 15/01/90.
Concede aposentadoria ao Servidor Pedro Libório da Cunha Neto, ocupante do cargo de Arquivista NS.03, nível 26, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Nomeia Ruy José Peres para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Braulio Alves Folha, ocorrida em 30/04/92.
Designa a servidora Iara Lúcia Gomes Brasileiro para a função Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia.
Dispensa, a pedido, o servidor José Viera Neto, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Exonera, a pedido, a partir de 11/02/98, a servidora Maria do Céu Thereza Pechinha Oliveira Lima, ocupante do cargo de Auxiliar de Farmácia NA II, código de vaga 631255, do Quadro de Pessoal Pemanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Adélia Betty Ludovico de Almeida, ocupante do cargo de Psicólogo, para exercer a função de gerente de desenvolvimento funcional da Secretaria de Recursos Humanos.
Concede progressão funcional do professor Gloreni Aparecida Machado para a função de Professor Assistente, da Faculdade de Direito, a partir da data de 28/03/2000, conforme Reunião da Câmara de Carreira Docente nº. 0036/2000.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Ignez Martins Tollini (PAD), ocupante do cargo de Professor Adjunto, matrícula n. 140457, referente ao prazo regulamentar de 24 meses, compreendido entre os períodos de 14/7/1994 a 3 1/1/1995 e 26/3/1999 a 9/5/2000.
Designa o servidor Jurandir Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Química (IQ).
Procede à progressão funcional, a partir do dia 19/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Jaqueline Carneiro Lobo, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Andréia Ferreira Freitas Melo, candidata habilitada em 14º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Técnica em Nutrição e Dietética NI A I, código de vaga nº 775038, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Adriana Rocha Lopes, ocorrida em 16/02/2004.
Concede aposentadoria voluntária á servidora Dilza Pereira dos Santos Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n. 465882, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório, nível auxiliar, classe especial, padrão III, regime de trabalho de 40 horas semanais, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a Professora Adjunta Maria Izabel Valladão de Carvalho para responder como Diretora do Instituto de Relações Internacionais, durante o período de afastamento do titular Alcides Costa Vaz, de 15/01/2006 a 20/01/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Miriam Furtado de Mendonça, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Biblioteca Central, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede Abono de Permanência aos servidores constantes do anexo a este Ato, de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/2003.
Dispensa o senhor Manoel da Bela Cruz Sobrinho da função de Professor de Ensino Médio, que exerce na Equipe Docente de Física do Centro Integrado de Ensino Médio.
Concede auxílio moradia a professora colaborador Telma Suaidem.
Dispensa o Prof. Frederico Adolfo Simões Barbosa das funções de Executor do Convênio nº 0036, e designa o Prof. Osvaldo Martins Reis para a referida função.
Designa a senhora Rosa Ferreira da Silva para Executora do Convênio de cadastro nº 81.358, com o objetivo de possibilitar bolsas de trabalho a alunos das Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal.
Dispensa o Sr. Carlos Roberto Mota Pelegrino da Subchefia do Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Extingue no Centro de Custo SOC uma vaga para o cargo se Supervisor;no Centro de Custo HOS um vaga para o cargo de Encarregado e cria no Centro de Custo SOC uma vaga para o cargo de Secretário.
Designa as Professoras Harue Yamashita, Maria Lucília Neves Aires de Alencar e Vânia Lomônaco Bastos,para exercerem as funções de Membros da Câmara de Ensino de Graduação, do Decanato de Ensino de Graduação.
Dispensa o estudante Luciano de Souza Vasconcelos Júnior (Matrícula 84/13401, curso de Economia), da função de representante do corpo discente junto ao Conselho de ensino, pesquisa e extensão, a partir desta data.
Nomeia o Professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca para exercer, pelo período de 4 anos, a função de Diretor da Faculdade de Tecnologia (FC-4), a partir de 05/03/90.
Concede aposentadoria a Servidora Edna Maria da Silva, ocupante do cargo de Arquivista NS.03, nível 25.
Nomeia Suely Aguiar de Godoy para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de João Braz de Souza, ocorrida em 24/07/92.
Dispensa a servidora Alice Tamie Joko da função de Subchefe do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Designa a servidora Marli Morais de Freitas, para exercer a função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Concede aposentadoria à servidora Ivete de Barros Magalhães, matrícula SIAPE 0402775, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Biblioteca Central, com fundamento no Art 40. inciso III alínea c ,da Lei nº8.112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90, com a vantagem do Art.15 da Lei nº 9.527 de 10/12/97, publicada no D.O.U. de 11/12/97.
Concede aposentadoria à servidora Carmen Lúcia de Mesquita Sahlit, ocupante do cargo de professor adjunto, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Concede progressão funcional do professor Élida Geralda Campos para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Biologia Celular, a partir da data de 28/03/2000, conforme Reunião da Câmara de Carreira Docente nº. 0036/2000.
Dispensa, a pedido, a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Reconduz, a partir de 01/01/2002, o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC).
Procede à progressão funcional, a partir do dia 19/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Neuza Chaves de Matos Pereira, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Eduardo Maximiano Silva, candidato habilitado em 4º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Médico/Cardiologia NS A I, código de vaga nº 771403, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da Portaria MEC nº 1.552, publicada no DOU de 18/06/2003.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Luiz Gallina Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Auxiliar AE-3, com lotação no Departamento de Artes Visuais, para o cargo de Professor Assistente AS-1.
Designa a Professora Adjunta Maria Izabel Valladão de Carvalho para responder como Diretora do Instituto de Relações Internacionais, durante o período de afastamento do titular Alcides Costa Vaz, de 26/01/2006 a 31/01/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Mônica da Costa Braga, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção da Faculdade de Educação, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 85/1967, e Admite o Professor José Aurélio Lopes de Albuquerque, para exercer a função de Professor Colaborador, junto ao Instituto Central de Química.
Dispensa a professora Déa Ribeiro Fenelon do cargo de membro da COPEVE.
Dispensa o professor Bento José Bugarin do cargo de chefe do departamento de Administração, da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o escriturário Vicente de Paulo Ramos da Silva para responder pela Secretaria do Departamento de Geociências.
Designa o Sr. Nereu da Silva Rolim como Subchefe do Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Extingue no Centro de Custo HOS duas vagas para o cargo de Escriturário e cria no Centro de Custo DAD duas vagas para p cargo de Escriturário.
Dispensa, por térmlno de mandato, o Professor Jaime Robredo do cargo de Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o estudante Benício de Mello Filho (Matrícula 78/37330, curso de Engenharia Florestal) para exercer a função de representante do corpo discente junto ao Conselho de ensino, pesquisa e extensão, a partir desta data.
Nomeia o Professor Humberto Ângelo para exercer, pelo período de 4 anos, a função de Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia (FC-5), a partir de 05/03/90.
Nomeia Gileno Fernandes Marcelino, para o cargo de Professor Adjunto de MS.C.1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da concessão do Professor Geraldo Laércio Rios.
Dispensa, a pedido, o professor Márcio Martins Pimentel (GEO), da função de Coordenador de Extensão do Departamento de Geologia Geral, a partir de 17/11/92. Designa o professor José Carlos de Souza Alvarenga (GEO), para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociência.
Designa o servidor Herbert Andreas Welker para a função de Subchefe do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria Nº 009, publicado no D.O.U em 09/01/1996, que nomeou Francisco Assis Furtado Leitão, para o cargo de Médico/Medicina Do Trabalho NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Concede aposentadoria ao servidor Oscar Borges Kneipp, matrícula SIAPE 1161794, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS (G) C IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Projeto Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo, com fundamento no Art. 40, inciso III, alínea b da Constituição Federal e Art.186, inciso III, alínea b com a vantagem do Art. 192, inciso 1, da Lei n° 8.112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90.
Concede aposentadoria à servidora Aracy Alves da Silva, ocupante do cargo de apontador, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria do Restaurante Universitário.
Concede progressão funcional do professor Graham Howells para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Linguas Estrangeiras e Tradução, a partir da data de 28/03/2000, conforme Reunião da Câmara de Carreira Docente nº. 0036/2000.
Designa a servidora Ivainete Salete Boschietti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Delega ao dirigente da Secretaria de Gestão Patrimonial/SGP as atribuições a seguir discriminadas, referentes aos imóveis de propriedade da FUB: a) celebrar contratos de locação dos imóveis residenciais e comerciais, suas prorrogações ou rescisões: b) propor ao Conselho Diretor, de conformidade com os parâmetros do mercadoimobiliário, os valores dos aluguéis dos imóveis residenciais e comerciais, podendo, ainda, renegociar valores para as locações já em andamento; c) celebrar, prorrogar e rescindir Termos de Ocupação de Unidade Residencial e Termos de Permissão de Uso; d) negociar e pactuar parcelamento de dívidas de locatários, cessionários e permissionários, respeitados os interesses da FUB: e) negociar valores e assinar acordos de revisional de aluguel residencial e comercial com terceiros, f) dar quitações em contratos e emitir declarações relativas ao âmbito de atuação. 2. Estabelece que a validade dos atos previstos na alinea d dependerá de prévia aprovação do Decano de Administração. 3. Convalidar os instrumentos contratuais assinados pelo atual Secretário de Gestão Patrimonial, referentes às atribuições, constantes do item 1 da presente Resolução. 4. Revogar os Atos da Reitoria nº 457/1990. Ato da Reitoria nº 1.186/1992, Ato da Reitora nº 1.240/1992. A Resolução do Conselho Diretor nº 23/1998, demais disposições em contrário.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 20/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Maria Aparecida Alves de Sá, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Marlene de Jesus Silva Santos, candidata habilitada em 9º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 11/07/2003, e Edital de Homologação nº 9/2003, publicado no Diário Oficial da União de 06/11/2003, para o cargo de Assistente Social NS A I, código de vaga nº 314561, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Regina Celi Silva de Carvalho, ocorrida em 01/08/2003.
Nomeia Diana Lúcia Moura Pinho, candidata habilitada em 19 lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 42/2004, publicado no DOU de 30/6/2004, e Edital de Homologação n. 56/2004, publicado no DOU de 5/11/2004, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga n. 314904, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Enfermagem, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria José dos Santos Rossi.
Designa a servidora Maria Auxiliadora da Silva Campos Dessen, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, a partir de 20/01/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Nadia Dulcinea Coelho da Silva, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, lotada na Secretaria de Administração Acadêmica, do nível de capacitação II para III, a partir de 01/09/2006.
Nomeia o Procurador Federal Dr. Antunes dos Santos Júnior para atuar como Defensor Dativo do estudante Alessandro Correa Ferreira no processo nº. 23106.000541/2007-1.
Designa o Professor Wilhelm Luiz Techmeier, para exercer a função de Professor Colaborador do Departamento de Expressão e Representação do Instituto Central de Artes.
Designa o professor Gilberto Tristão para exercer o cargo de chefe do Departamento de Administração, da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Concede auxilio moradia ao Prof. Sebastião Mais de Andrade, do Departamento de Geociencias.
Designa o professor Douglas Marques de Sá para responder pela Chefia do Departamento de Desenho.
Designa o professor Francisco Pereira Cupertino para representar, no Conselho de Ensino e Pesquisa, as Congregações de Carreira dos cursos que têm como unidade predominante o Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Sr. Roberto Meirelles de Miranda da Chefia do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o professor Walter Ramos da Costa Porto das funções de membros do Conselho Editorial da Editora Universidade de Brasília.
Admite o professor Laércio Leonel Leite do Departamento de Biologia Vegetal no nível de Assistente.
Designa o Professor Antônio Lisbôa Carvalho de Miranda para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Dispensa, por término do mandato, o professor Timothy Martin Mulholland (EDU), da função de Representante dos Órgãos Suplementares junto ao Conselho de Administração, a partir desta data.
Constitui a Congregação de Carreira dos Cursos de Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde, integrada pelos seguintes Conselheiros: Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde (Presidente);Chefe do Departamento de Patologia ou seu Representante;Chefe do Departamento de Morfologia ou seu Representante; Chefe do Departamento de Clínica Médica ou seu Representante; Chefe do Departamento de Clínica Cirúrgica ou seu Representante;Chefe do Departamento de Pediatria ou seu Representante;Chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia ou seu Representante; Chefe do Departamento de Educação Física ou seu Representante;Chefe do Departamento de Enfermagem ou seu Representante;Chefe do Departamento de Nutrição ou seu Representante;Chefe do Departamento de Odontologia ou seu Representante; Chefe do Departamento de Saúde Coletiva ou seu Representante; Representante do Departamento de Biologia Celular; Representante do Departamento de Ciências Fisiológicas;Representante do Departamento de Ecologia;Representante do Departamento de Genética e Morfologia; Representante do Departamento de Economia;Representante do Departamento de Sociologia;Representante do Departamento de Antropologia; Representante do Departamento de Serviço Social;Representante do Departamento de Filosofia;Representante do Departamento de Processos Psicológicos Básicos;Representante do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento; Representante do Departamento de Teoria dos Fundamentos;Representante do Departamento de Métodos e Técnicas; Representante do Departamento de Planejamento e Administração;Representante do Departamento de Engenharia Agronômica;Representante da Direção da Faculdade de Comunicação;Representante Estudantil;Coordenador do Curso de Graduação em Medicina;Coordenador do Curso de Educação Física;Coordenador do Curso de Enfermagem;Coordenador do Curso de Nutrição;Coordenador do Curso de Odontologia. A instalação e consequente funcionamento da presente Congregação, independe das designações dos respectivos Representantes Estudantis, a serem feitas após a escolha entre seus pares.
Nomeia Ivan Marques de Toledo Camargo, para o cargo de Professor Assistente de MS.B.1, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da rescisão contratual do Professor Jorge Johnny C.C. Cheverria.
Concede aposentadoria ao servidor Vandick Silveira, ocupante do cargo de administração NS B V, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário, (PROC. Nº. 23106.003977/91-25).
Designa o servidor Cristiano Alberto Muniz para a função de Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicas.
Nomeia Maria Helena Krause Santos Rocha para o cargo de Professor auxiliar MS A I (G) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Artes Visuais, em vaga decorrente da Criação da Lei 8.618 de 05/01/1993.
Concede aposentadoria ao servidor Geraldo Ferreira de Andrade, matrícula SIAPE 0402232, ocupante do cargo de Professor Assistente MS (G) B IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Mineralogia e Petrologia, com fundamento no Art. 40, inciso III, alínea b da Constituição Federal e Art.186, inciso III, alínea b da Lei n° 8.112 de 11/12/90, publicada no D.O.U. de 12/12/90.
Concede aposentadoria ao servidor Josimar Mata de Farias França, ocupante do cargo de professor assistente, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Clínica Médica.
Concede progressão funcional do professor João Carlos Teatini de Souza Clímaco para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Engenharia Civil, a partir da data de 28/03/2000, conforme Reunião da Câmara de Carreira Docente nº. 0036/2000.