Concede aposentadoria ao Professor Ediruald de Mello, ocupante do cargo de Adjunto de MSC.C-4.
Retifica o Ato da Reitoria nº 102/95, que concedeu aposentadoria à servidora Lucy Gomes Vianna.
Exonera, a pedido, a partir de 28/01/98, o servidor José Cláudio Bernaud Burnett, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS A I TI-40, código de vaga 635098, do Quadro de Pessoal Pemanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Clínica Médica.
Procede progressão funcional a professora Marcia de Melo Martins Kuyumjian, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Serviço Social, para a classe de adjunto MSC-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Designa o servidor Carlos Eduardo Vianna de Mello, ocupante do cargo de professor adjunto, para a função de Subchefe do Departamento de Música, conforme Memorando MUS nº 0016/2000.
Designa a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Lúcia Kobayashi, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Departamento de Engenharia Florestal, a partir de 10/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 02/01/2003, por tempo de serviço, da servidora Lara Seabra de Macedo, de um padrão, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo Atendente de consultório, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Noris Costa Diniz, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 32/2003, publicado no Diário Oficial da União de 28/11/2003, e Edital de Homologação nº 6/2004, publicado no Diário Oficial da União de 09/02/2004, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 312969, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, em vaga decorrente da exoneração de Marcos Aurélio Marques Noronha, ocorrida em 31/07/1999.
Procede à progressão funcional, de um padrão, da servidora Ildinete Silva Pereira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS 2, com lotação no CEL/Departamento de Biologia Celular.
Designa o servidor Edmilson Garcia de Sousa, ocupante do cargo de Contramestre, para exercer a função de Surpevisor de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/01/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Odalia Batista de Oliveira, ocupante do cargo de Auxiliar de enfermagem, lotada no Hospital Universitário e Brasília, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede pensão federal a Joanita Campos de Sousa Costa, esposa do ex-servidor Renato Rubem Campos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, nos termos dos artigos 215, 216, § 12, e 217, inciso I, alínea a, da Lei nº. 8.112 de 11/12/1990, combinado com o art. 40, § 7°, inciso II, da Emenda Constitucional nº. 41 de 31/12/2003 e art. 22, inciso II, e art. 22, inciso II, da Lei nº. 10.887 de 18/06/2004.
Aprova o enquadramento do pessoal ténico-administrativo da Oficina de Marcenaria, subordinada ao Departamento de Obras. Aprova a inclusão, no Plano de Classificação de Classificação de Cargos de Provimento Efetivo, das classes Brochurista,Transportador e Maquinista.Assegura aos servidores enquadrados a faculdade de recorrerem do enquadramento.
Extingue o cargo de Auxiliar de Serviços Referência 2 e cria o cargo de Auxiliar de Serviços Referência 1.
Dispensa os seguintes professores das funções de Membros da Congregação de Carreiro do Curso de Estudos Sociais Aplicados do Instituto de Ciências Humanas:Julio Cezar Mellati, Lauro A. Silva Campos e Nelson Lehman da Silva.
Extingue vagas para cargos em diferentes Centros de Custos da Universidade, da seguinte forma: Extingui vagas de Gerente, Analista de Sistemas, Desenhista, Escrituário, Técnico de Administração, Coordenador de Projetos, Analista de Processamento em Dados, Programador de Computador, Técnicos em Doc. de Sistemas, Auxiliar de Programação, Auxiliar de Dietética, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Ofícios, Enfermeiro, Médico, Operador de Raios-X, Supervisor, Auxiliar de Laboratório Clínico, Técnico de Laboratório Clínico, Atendente, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços, Copeiro, Cozinheiro, Costureiro, Motorista, Porteiro, Recepcionista, Vigilante, Secretário, Secretário da Reitoria, Apontador, Bibliotecário. Cria vagas para cargos em diferentes Centros de Custos da Universidade, da seguinte forma: cria vagas de Desenhista, Coordenador de Projetos, Analista de Processamento em Dados, Programador de Computador, Técnico em Doc. de Sistemas, Auxiliar de Programação, Analista de Sistemas, Escrituário, Técnico de Administração, Auxiliar de Ofícios, Auxiliar de Processamento, Bibliotecário, Eletricista, Mecânico, Operador de Copiadora, Perfurador, Pintor, Supervisor, Gerente, Técnico de Contabilidade, Supervisor Especializado, Auxiliar de Serviços, Secretário, Arquiteto, Copeiro, Costureiro. As vagas remetem a cargos de vários níveis de referência.
Dispensa o professor Antonio Ibanez Ruiz da função de subchefe do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa a professora Alcida Rita Ramos para exercer a função de representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho de Ensino e pesquisa.
Designa a Servidora Maria das Graças Queiroz de Brito para responder pela Secretaria da Diretoria de Orçamento e Finanças (FG-7).
Concede aposentadoria ao Servidor Vicente Paixão Neto, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo NM-1, nível 21.
Procede a progressão funcional da servidora Sofia Galvão Baptista, ocupante do cargo de Professor Assistente nível 1, para o nível 2, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 2003/95, publicado no D.O.U de 28/11/1995, que nomeou Bruno de Souza Leão Lacerda, para o cargo de Técnico de Laboratório/Fitopatologia RI C 1, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 01/03/98, o servidor Ricardo Chaves de Rezende Martins, ocupante do cargo de Professor Assistente MS B I (M) TP-20, córdigo de vaga 312065, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Planejamento e Administração.
Procede progressão funcional ao professor Marco Cezar Barbosa Fernandes, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-I, com lotação no Instituto de Física, para a classe de adjunto MSC-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Homologa a aprovação do servidor Julie Schmied na Avaliação de Estágio Probatório para Professor Adjunto, conforme parecer favorável da Comissão, constituída pela Ato da Direção do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais nº 0011/1999, de acordo com a Resolução CEPE nº 0133/1995, ouvida a Câmara de Carreira Docente nº 0034/1999.
Dispensa, a pedido, o servidor Gerando Orthof Pereira Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Artes Plásticas (FG-1) da Casa da Cultura da América Latina (CAL).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Luíz Carlos de Oliveira, ocupante do cargo de Eletricista/Área, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 10/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 03/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Ralph Byron Alves dos Santos, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Atendente de consultório, Hospital Universitário de Brasília.
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Antônio Augusto Rocha Lopes, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Engenheiro Civil/Especialidade, com lotação na Prefeitura do Campus, a partir de 18/03/2003.
Procede à progressão funcional, de um padrão, do servidor Domingos Sávio Coelho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS 1, com lotação no PPB/Departamento de Processos Psicológicos Básicos.
Designa o servidor Aderson Pereira Lima, ocupante do cargo de Contramestre, para responder como Chefe da Seção de Pintura da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Gonçalves da Silva Filho, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Osmar Benetis, ocupante do cargo de Produtor cultural, lotado na Secretaria de Recursos Humanos, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede aposentadoria à servidora Lusia Pinto Venceslau, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Recepcionista, lotada no Restaurante Universitário de Brasília, com fundamento no art. 32, incisos I a III, parágrafo único da Emenda Constitucional nº. 47/2005.
Admite José Ribamar Oliveira Madeira, para exercer a função Professor de Ensino médio, na Equipe de Docente de Geografia do Centro Integrado de Ensino Médio.
Prorroga a licença concedida ao professor Mário Tomelin do Departamento de Administração da FA.
Extingue uma vaga cargo de Auxiliar de Serviços Referência 3 e cria uma vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços Referência 1.
Designa os seguintes professores para exercerem as funções de Membros da Congregação de Carreiro do Curso de Pós-Graduação em Economia do Instituto de Ciências Humanas: Roberto Cardoso Oliveira, Charles Curt Mueller, Ricardo Roberto de Araújo Lima, Glaucio Ary Dillon Soares e Roberto Oscar Gandulfo.
Designa o professor Antonio Ibanez Ruiz da função de subchefe do Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa, a pedido, a professora Maria de Fátima Guerra de Sousa da função de representante do Departamento de Métodos e Técnicas junto a Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Aprova incorporação de bens móveis ao acervo da FUB, dos bens abaixo relacionados: QUANT. 8 ESPECIFICAÇÃO Condicionador de Ar, modelo Royal 180, marca SPRINGER VALOR NCz$ 864,00.
Concede aposentadoria ao Servidor Edison Machado e Silva, ocupante do cargo de Desenhista Projetista NM-04, nível 26.
Concede a aposentadoria ao servidor Renato dos Santos Mello, ocupante do cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ecologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 2121, publicado no D.O.U em 27/12/1995,que nomeou Renata Carmo de Oliveira, para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Departamento de Botânica, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade.
Exonera, a pedido, a partir de 04/02/98, a Senhora Renee Gunzburguer Simas, do cargo de Diretora da Casa da Cultura da América Latina (CD-4).
Procede progressão funcional ao professor Cícero Lopes da Silva, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-III, com lotação na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, para a classe de adjunto MSC-IV, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Homologa a aprovação do servidor Jayme Leiro Vilan Filho na Avaliação de Estágio Probatório para Professor Assistente, conforme parecer favorável da Comissão, constituída pela Ato da Direção da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados nº 0007/1999, de acordo com a Resolução CEPE nº 0133/1995, ouvida a Câmara de Carreira Docente nº 0034/1999.
Dispensa, a pedido, o servidor Ségio Nogueria Mendes, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Música (MUS) do Instituto de Artes (IdA).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Marcus Vinícius da Silva Jorge, ocupante do cargo de Operador de Computador, com lotação no Centro de Processamento de Dados, a partir de 01/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 04/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Eliene Vilas Boas Lemos, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Auditoria.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Lúcio Carlos andrade Borges da função de membro efetivo do CI/Conselho de Informática da Universidade de Brasília, a partir de 19/12/2003.
Reconduz a Professora Sônia Marise Saltes Carvalho, matrícula no Siape n. 2177696, à função de Coordenadora de Graduação — Noturno (FG-2) da FE/Faculdade de Educação.
Designa o servidor Barnabé João de Araújo, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Secretário da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias da titular Elizabete Maria de Jesus, de 02/02/2006 a 03/03/2006.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Osvaldo Corrêa do Nascimento Júnior, ocupante do cargo de Técnico em laboratório, lotado na Direção do Instituto de Ciências Exatas, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede aposentadoria à servidora Maria Aires de Sousa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotada no Hospital Universitário de Brasília, com fundamento no art. 32, incisos I e II, da Emenda Constitucional nº. 47/2005.
Admite Kiniti Kitayama, para exercer a função Professor de Ensino médio, na Equipe de Docente de Geografia do Centro Integrado de Ensino Médio.
Concede licença com vencimento para a professora Mireya Suarez de Soares do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Concede Auxilio Moradia ao Professor João Geraldo Martinelli, lotado no Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciencias da Saude.
Designa a servidora Fani Mamede Carvalho para responder pelo cargo de Secretário D-1, junto ao Decanato de Assuntos Comunitários.
Dispensa os seguintes professores das funções de Membros da Congregação de Carreiro do Curso de Pós-Graduação em Economia do Instituto de Ciências Humanas: Edmar Lisboa Bacha e David Verge Fleischer.
Dispensa a professora Eurides Brito da Silva para a função de representante das Congregações de Carreira dos Cursos que tem como unidade predominante a Faculdade de Educação.
Designa a professora Vânia Lomônaco Bastos para a função de Representante da Congregação de Carreira do 1º Ciclo Geral dos Cursos de Graduação da área de Humanidades.
Dispensa o Servidor José Geraldo Ribeiro da Silva da função de Chefe da Divisão de Aquisição (FG-4) do Serviço de Material da Diretoria de Administração; Designa o Servidor Carlos Alberto Ferreira de Brito para exercer a função de Chefe da Divisão de Aquisição (FG-4) do Serviço de Material da Diretoria de Administração; Dispensa o Servidor Carlos Alberto Ferreira de Brito da função de Chefe da Seção de Compras Nacionais (FG-6) do Serviço de Material da Diretoria de Administração; Designa a Servidora Maria Marta Leandro da Silva para exercer a função de Chefe da Seção de Compras Nacionais (FG-6) do Serviço de Material da Diretoria de Administração.
Designa o Professor Charles Sebastião Mayer para exercer a função de Chefia do Departamento de Artes Visuais (FG-1).
Homologa o resultado da Avaliação do Estágio Probatório dos servidores Ana Maria Pinto de Lemos e Antônia Vieira dos Santos, Assistentes em Administração, Emerson Lucas de Sousa e José Edmilson da Silva, Técnicos em Eletrônica, Juliane Emília P. Marques, Secretária Executiva e Raimunda Dias do Nascimento, Operador de Maq. Fotocomp.
Concede aposentadoria a servidora Janete dos Santos Carmo, ocupante do cargo de Assistente em Administração RI A 111, do Quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Antropologia.
Designa a servidora Anelise Weingartner Ferreira para exercer interinamente a função de Diretora da Casa da Cultura da América Latina (CD-4).
Procede progressão funcional ao professor Hermenegildo José de Menezes Bastos, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Teoria Literária e Literatura, para a classe de adjunto MSC-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Concede progressão funcional do professor Cláudia Maria Goulart Santos para a função de Professor Auxiliar, da Faculdade de Educação Física, a partir da data de 28/02/2000, em acordo ao Decreto nº 94664/1987, ad referendum, da Câmara de Carreira Docente.
Designa o servidor Ricardo José Dourado Freire, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Música (MUS) do Instituto de Artes (MA).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Margrit Dutra Schidt, ocupante do cargo de Sociólogo, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal, a partir de 12/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 04/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Pedro Gonçalves Rodrigues, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar operacional, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Mauro Henrique de Castro da função de membro suplente do CI/Conselho de Informática da Universidade de Brasília. Designa o servidor para exercer a função de membro titular do CI/Conselho de Informática da Universidade de Brasília.
Designa a servidora Lilia Hitomi Tanaka Gonçalves, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do IQ/Instituto de Química.
Designa o servidor Abel Nunes de Oliveira Filho, ocupante do cargo de Almoxarife, para responder como Secretario de Graduação do Instituto de Geociências, durante o período de férias da servidora Lusilene de Oliveira Leal Ramos, de 16/01/2006 a 04/02/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Patricia de Paiva Serafim, ocupante do cargo de Enfermeiro, lotada no Hospital Universitário e Brasília, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede pensão federal a Francisco Delmiro da Costa, companheiro da ex-servidora aposentada Francisca Bela de Lima, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Reabilitação ou Fisioterapia nos termos dos artigos 215, 216, § 12, e 217, inciso I, alínea c, da Lei nº. 8.112/1990, combinado com o art. 40, § 72, inciso I, da Emenda Constitucional nº. 41/2003 e art. 22, inciso I, da Lei nº. 10.887/2004.
Admite Caio Lóssio Botelho a, para exercer a função Professor de Ensino médio, no Centro Integrado de Ensino Médio.
Designa o escriturário Antonio Dias Duarte para responder pela Chefia do Serviço de Execução e Controle da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Designa o Prof. Elliot Watanabe Kitajina para responder pela Chefia do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, durante periodo de ferias do titular.
Aplica a pena de repreensão a alunos.
Designa os seguintes professores para exercerem as funções de Membros da Congregação de Carreiro do Curso de Pós-Graduação em Antropologia do Instituto de Ciências Humanas: Roberto Cardoso Oliveira, Glaucio Ary Dillon Soares, Alcida Rita Ramos, Paul Richard Casperson e Corcino Medeiros dos Santos.
Extingue vagas para cargos em diferentes Centros de Custos da Universidade, da seguinte forma: Extingui vagas de Auxiliar de Biblioteca, Escrituário, Perfurador, Analista de Processamento de Dados, Supervisor, Telefonista, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços, Assistente Social, Vigilante. Cria vagas para cargos em diferentes Centros de Custos da Universidade, da seguinte forma: cria vagas de Auxiliar de Biblioteca, Escrituário, Perfurador, Analista de Processamento de Dados, Supervisor, Telefonista, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços, Assistente Social, Vigilante. As vagas remetem a cargos de vários níveis de referência.
Designa o professor Raimundo Valnir Cavalcante Chagas para a função de representante das Congregações de Carreira dos Cursos que tem como unidade predominante a Faculdade de Educação.
Dispensa os professores Dejano Tavares Sobral, Clélia de Freitas Capanema, Francisco Martins Dias, Gianetti Olivatti Menegazzi, João Batista Pinheiro Cabral, Cláudio Franco de Santoro, Sylla Helena Ortegosa da Cunha, Orlando Ayrton de Toledo e José Carmine Dianese das funções de Membros da Comissão Especial da Câmara de Extensão.
Dispensa a Professora Stella dos Cherubins Guimarães Trois (PAD), da função de Representante das Congregações de Carreira da Faculdade de Educação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa o Professor Roberto Brandt Campos (DSC), membro do Comitê Coordenador do Convênio FUB/CAESB.
Designa os servidores Aloísio Cesar Rabelo Machado, Diretor do Centro de Captação e Gestão de Recursos, e Fernando Duarte, Diretor do Centro de Produção Cultural e Educativa, como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os Centros da Universidade de Brasília.
Concede aposentadoria a servidora Clélia Maduro de Abreu, ocupante do cargo de Professor Assistente DE MS B IV (E), do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Departamento de Teoria e Fundamentos.
Dispensa, a partir de 01/03/98, o servidor Edmar Gonçakves de Oliveira, da função de Secretário (FG-5), do Centro de Planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbnanismo.
Procede progressão funcional ao professor Marco Antonio Freitas do Egito Coelho, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de adjunto MSC-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Concede progressão funcional do professor Ricardo Gargano para a função de Professor Adjunto, do Instituto de Física, a partir da data de 01/03/2000, em acordo ao Decreto nº 94664/1987, ad referendum, da Câmara de Carreira Docente.
Designa o servidor João da Costa Pimentel Filho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Apoio e Atendimento Multidisciplinar (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (1-IUB).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Maria de Fátima Mendonça Valpassos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Diretoria de Administração de Pessoal, a partir de 12/02/2002.
Procede à progressão funcional, a partir do dia 05/01/2003, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Francisco Alves da Silva, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar operacional, lotado no Instituto de Artes.
Designa o servidor José Carlos Pena Gonzáles (CPD) para exercer a função de membro suplente do CI/Conselho de Informática da Universidade de Brasília.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Marcos Juliano Prauchner, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão do IQ/Instituto de Química.
Designa o Professor Titular Sadi Dal Rosso para exercer a função de Vice-Diretor, pro tempore, do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 18/01/2006.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Paulo de Sá Coutinho, ocupante do cargo de Técnico em eletrotécnica, lotado no Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede aposentadoria ao servidor Sebastião de Souza, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Ciência da Informação e Documentação, com fundamento no art. 40, inciso III, alínea b, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 20/1998, publicada no DOU de 16/12/1998, combinada com o art. 32 da Emenda Constitucional nº. 41/2003, acrescida da vantagem prevista no art. 62 da Lei nº. 8112/1990.